KRS 0000050189
NIP6792607441
REGON35714029100000
NazwaNETBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNETBROKERS
Data rejestracji 05 paź 2001 (23 lata temu) 05 paź 2001
Data usunięcia 08 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CYSTERSÓW, 22, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 750000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6792607441
data rejestracji 01 lip 2002
status Czynny
36116022020000000345607955
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
42116022020000000345835312
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWRAFAŁ OLESZAK
Beneficjent
ADAM WIERZBOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI
Beneficjent
WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW BARTKOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI
Beneficjent
ALEKSANDER KOŹLAKIEWICZ
Beneficjent
RAFAŁ OLESZAK
zgłaszający - członek zarządu
ADAM WIERZBOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KRAKBROKERS SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-10-05
2002-06-13
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120000 ZŁ
350856916
BOGDAN BUKOWSKI
Wspólnik
2002-06-13
2003-05-27
167 (STO SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 167.000 ZŁ (STO SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TOMASZ FIDELUS
Wspólnik
2002-06-13
2003-05-27
88 (OSIEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88.000 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2002-06-13
2007-03-07
TRZYSTA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300000 ZŁ.
35052737700000
Wspólnik
2002-06-13
2008-12-18
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 000,00 ZŁOTYCH
41114107600000
Wspólnik
2008-12-18
2013-10-08
749 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 749.000 ZŁ.
01237433000000
Wspólnik
2001-10-05
2002-06-13
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90000 ZŁ
35718300100000
MONIKA WANDZEL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2003-05-27
BOGDAN BUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-06-13
TOMASZ FIDELUS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2003-05-27
MACIEJ DUDA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2003-05-27
PIOTR PALUCH
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2002-07-23
BOGDAN BUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2003-05-27
MONIKA WANDZEL
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2007-03-07
PIOTR DERLATKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2007-03-07
RAFAŁ ABRATAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2007-03-07
MACIEJ DUDA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-17
2007-03-07
RAFAŁ OLESZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI NETBROKERS SP. Z O.O. [KRS: 943552]
ADAM WIERZBOWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI NETBROKERS SP. Z O.O. [KRS: 943552]
ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PREZESA ZARZĄDU W CEDROB S.A. [KRS: 140562] TJ. SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ POWYŻEJ 85% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM I TYLE SAMO GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU GOBARTO S.A. [KRS: 94093] BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM NETBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KRS: 943552].
WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW BARTKOWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE WICEPREZESA ZARZĄDU W CEDROB S.A. [KRS: 140562] TJ. SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ POWYŻEJ 85% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM I TYLE SAMO GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU GOBARTO S.A. [KRS: 94093] BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM NETBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KRS: 943552].
ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE CZŁONKA ZARZĄDU W CEDROB S.A. [KRS: 140562] TJ. SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ POWYŻEJ 85% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM I TYLE SAMO GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU GOBARTO S.A. [KRS: 94093] BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM NETBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KRS: 943552].
ALEKSANDER KOŹLAKIEWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE CZŁONKA ZARZĄDU W CEDROB S.A. [KRS: 140562] TJ. SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ POWYŻEJ 85% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM I TYLE SAMO GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU GOBARTO S.A. [KRS: 94093] BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM NETBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KRS: 943552].
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ADAM WIERZBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-05
2013-10-08
2001-10-05
2002-06-13
KALWARYJSKA, 69, KRAKÓW, 30-054, KRAKOWIE, POLSKA
2002-06-13
2007-12-14
OSIEDLE TEATRALNE, 9 A, KRAKÓW, 31-946, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie