KRS 0000209741
NIP7631965354
REGON57212760200000
Nazwa"POLSKA WOŁOWINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKA WOŁOWINA
Data rejestracji 09 cze 2004 (20 lat temu) 09 cze 2004
Data usunięcia 21 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 73, GRĄBKOWO, 63-930, JUTROSIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6030000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWWspólnik
2004-06-09
2017-08-21
6.030 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.030.000,00 ZŁ
41114107600000
ANDRZEJ KUCHTA
Wspólnik
2004-06-09
2006-11-14
2.940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.940.000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z ŻONĄ GABRIELĄ KUCHTA
GABRIELA KUCHTA
Wspólnik
2004-06-09
2006-11-14
2.940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.940.000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z MĘŻEM ANDRZEJEM KUCHTA
MACIEJ JÓZEF DUDA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-09
2004-10-01
ROMAN MILER
Członek Organu Nadzoru
2004-06-09
2009-04-17
ANDRZEJ KUCHTA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2006-12-22
RAFAŁ OLESZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-09
2009-04-17
JERZY DARIUSZ SROKA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-22
2009-04-17
MARIUSZ MAŁACHOWSKI
Powiernik
2009-09-07
2011-09-19
MARIUSZ MAŁACHOWSKI
NADZORCA SĄDOWY
2011-09-19
2012-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ KUCHTA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-09
2004-10-01
ALICJA BARBARA ROGALSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-09
2009-04-17
JERZY MULTAN
PREZES ZARZĄDU
2004-10-01
2005-09-23
PIOTR ANTKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-09-23
2012-01-13
RYSZARD KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-13
2016-02-18
NATALIA KAMILA LEWICKA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-18
2017-08-21
2004-06-09
2009-09-07
"POLSKA WOŁOWINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-07
2011-09-19
"POLSKA WOŁOWINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2011-09-19
2012-12-21
"POLSKA WOŁOWINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2004-06-09
2016-02-18
RADOMSKA, 59A, HUTA, 64-708, HUTA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie