KRS 0000402529
NIP9512351227
REGON14588541100000
NazwaMAKTON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAKTON NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 21 lis 2011 (13 lat temu) 21 lis 2011
Data usunięcia 07 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WSPÓLNA, 70, WARSZAWA, 00-687, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22005000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512351227
data rejestracji 27 lut 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWERAFAŁ OLESZAK
Beneficjent
KATARZYNA ANNA GOŹDZIKOWSKA-GAZTELU
Beneficjent
KAROL STEFAN LUDWIŃSKI
reprezentant
RAFAŁ OLESZAK
reprezentant
KATARZYNA ANNA GOŹDZIKOWSKA-GAZTELU
reprezentant
MARCIN ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI
reprezentant
Wspólnik
2011-11-21
2013-01-14
22.005 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.005.000 ZŁOTYCH
01237433000000
Wspólnik
2013-01-14
2022-02-07
22.005 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.005.000 ZŁOTYCH
41114107600000
MARCIN ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI
Prokurent
2019-03-22
2022-02-07
PROKURA SAMOISTNA
KAROL STEFAN LUDWIŃSKI
Prokurent
2019-03-22
2022-02-07
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ OLESZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE WICEPREZESA ZARZĄDU MAKTON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. [KRS: 402529
KATARZYNA ANNA GOŹDZIKOWSKA-GAZTELU
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PREZESA ZARZĄDU MAKTON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. [KRS: 402529].
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR ZDZISŁAW MAMROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-11-21
2012-01-25
RYSZARD KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-25
2013-01-14
NATALIA KAMILA LEWICKA
PREZES ZARZĄDU
2013-01-14
2018-09-14
NATALIA KAMILA LEWICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-09-14
2021-05-26
KATARZYNA ANNA GOŹDZIKOWSKA GAZTELU
PREZES ZARZĄDU
2018-09-14
2022-02-07
RAFAŁ OLESZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-05-26
2022-02-07
2011-11-21
2020-05-13
KŁOBUCKA, 25, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
2020-05-13
2021-05-26
UL. WSPÓLNA, 70, WARSZAWA, 00-687, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie