KRS 0000296148
NIP5212675656
REGON01237433000000
NazwaCENTRUM MIĘSNE MAKTON SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCENTRUM MIĘSNE MAKTON
Data rejestracji 02 sty 2008 (17 lat temu) 02 sty 2008
Data usunięcia 18 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KŁOBUCKA, 25, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 88611245,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 88611245,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji88611245
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAMACIEJ JÓZEF DUDA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-02
2013-02-18
DARIUSZ FORMELA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-04
2011-05-25
RAFAŁ OLESZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-02
2013-02-18
ROMAN MILER
Członek Organu Nadzoru
2008-01-02
2013-02-18
TOMASZ ŁUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-02
2009-11-04
JERZY SROKA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-02
2013-02-18
BOGNA MARIA DUDA JANKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-11-04
2013-02-18
SŁAWOMIRA ZIMOSKA
Prokurent
2012-01-13
2013-02-18
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ MAMROWICZ
Prokurent
2012-01-13
2013-02-18
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA DANUTA SIUDAKIEWICZ
Prokurent
2012-01-13
2013-02-18
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
JANUSZ TOBOLEWSKI
Prokurent
2011-03-24
2013-02-18
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
KATARZYNA EWA KRZYŻEWSKA
Prokurent
2011-03-24
2013-02-18
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
PIOTR WIERZBOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-02
2012-01-13
PIOTR ZDZISŁAW MAMROWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-02
2010-01-08
PIOTR ZDZISŁAW MAMROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-01-08
2011-05-25
PIOTR ZDZISŁAW MAMROWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-25
2013-02-18
TOMASZ MAMROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-02
2010-10-18
SŁAWOMIRA ZIMOSKA
WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH
2010-10-18
2011-05-25
DARIUSZ FORMELA
PREZES ZARZĄDU
2011-05-25
2013-02-18
ADAM WIERZBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-16
2010-01-08
VIOLETTA BARBARA FELIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-20
2010-10-18
PAWEŁ KRAUPE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-20
2010-10-18
2008-01-02
2008-01-03
CENTRUM MIĘSNE MAKTON SPÓŁKA KACYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie