KRS 0000334913
NIP6762404058
REGON12099112400000
NazwaGENERAL FACTORING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGENERAL FACTORING
Data rejestracji 13 sie 2009 (15 lat temu) 13 sie 2009
Data usunięcia 28 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres FLORIAŃSKA, 15, KRAKÓW, 31-019, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEBORIS JAKEŠ
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2024-06-28
JAROSLAV BIRČÁK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2024-06-28
RADOSLAV PAULOVIČ
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2024-06-28
PETER HERCEG
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2024-06-28
JURAJ NESTAREC
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2024-06-28
PIOTR PALUCH
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2018-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIALNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA), ALBO PEŁNOMOCNICY W GRANICACH OTRZYMANYCH PEŁNOMOCNICTW, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁÓNKÓW ZARZĄDU DO KWOTY 100.000 ZŁ. (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) NATOMIAST POWYŻEJ WSKAZANEJ KWOTY WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MARCIN MODRINIĆ
PREZES ZARZĄDU
2009-08-13
2010-04-23
MARCIN MODRINIĆ
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
2010-04-23
2017-01-17
SILVIA BACSÓOVÁ
WICE PREZES ZARZĄDU
2009-08-13
2010-04-23
SILVIA BACSÓOVÁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-23
2012-09-19
PAWEŁ MILLER
PREZES ZARZĄDU
2010-04-23
2018-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie