KRS 0000005718
REGON01613771000000
NazwaNL TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNL TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
Data rejestracji 05 kwi 2001 (23 lata temu) 05 kwi 2001
Data usunięcia 16 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL.JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA W 122, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 145489400,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 145489400,00 PLN
Wartość nominalna akcji200,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji727447
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6601Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIJUKKA VENALAINEN
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2006-04-26
ALLAN POLACK
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2006-11-16
SUSANNA MIEKK OJA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-05
2004-07-01
JARMO SALOMEN
Członek Organu Nadzoru
2001-04-05
2001-10-24
JUHANI VESTERINEN
Członek Organu Nadzoru
2001-04-05
2001-10-24
JOLANTA NOWAKOWSKA ZIMOCH
Członek Organu Nadzoru
2001-04-05
2001-12-03
MINNA KOHMO
Członek Organu Nadzoru
2001-04-05
2005-12-29
ANDRZEJ SADKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-03
2002-02-18
TIMO PEKKA VUORINEN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-18
2004-06-07
TIMO GUNNAR PURSIALA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-01
2005-12-29
OLGIERD SŁAWOMIR JATELNICKI
Prokurent
2004-07-15
2005-04-04
ŁĄCZNA
JOANNA MAŁGORZATA BOJKO KAMECKA
Prokurent
2006-01-09
2006-11-16
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TIMO PEKKA VUORINEN
PREZES
2001-04-05
2002-02-18
PIOTR FILIPEK
CZŁONEK
2001-04-05
2001-08-07
ANDRE FINCHAM
CZŁONEK
2001-04-05
2002-07-16
DANIEL JAGODZIŃSKI
CZŁONEK
2001-04-05
2001-08-07
STEPHEN DAVID KENNEDY
CZŁONEK
2001-04-05
2006-01-18
EWA JOANNA SKALSKA
CZŁONEK
2001-04-05
2001-12-03
ZIEMOWIT STEMPIN
CZŁONEK
2001-10-24
2001-12-03
PIOTR SZYMKUĆ
CZŁONEK
2004-08-25
2006-01-18
OLGIERD SŁAWOMIR JATELNICKI
CZŁONEK
2005-04-04
2006-11-16
PAWEŁ MILLER
PREZES
2006-05-29
2006-11-15
2001-04-05
2006-03-10
SAMPO TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-05
2006-06-29
DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie