KRS 0000512887
NIP6793101407
REGON12313687900000
NazwaMAPASZ INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAPASZ INVESTMENTS
Data rejestracji 09 cze 2014 (10 lat temu) 09 cze 2014
Data usunięcia 07 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 175976500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄWspólnik
2014-06-09
2015-03-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
35149614700000
PAWEŁ SZATANIAK
Wspólnik
2015-03-10
2016-04-07
3.346.844 (SŁOWNIE: TRZY MILIONY TRZYSTA CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET CZTERDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 167.342.200 ZŁ (SŁOWNIE: STO SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM MILIONÓW TRZYSTA CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
MARIUSZ SZATANIAK
Beneficjent
PAWEŁ SZATANIAK
Beneficjent
PAWEŁ SZATANIAK
reprezentant
MARIUSZ SZATANIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
PAWEŁ SZATANIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ KOZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-09
2015-03-10
PAWEŁ SZATANIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-10
2016-04-07
PIOTR MACIEJ KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-10
2016-04-07
2014-06-09
2015-03-10
ZABŁOCIE, 25, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
2015-03-10
2015-10-29
UL. WIELUŃSKA, 2, RUSIEC, 97-438, RUSIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie