KRS 0000302002
NazwaTEMPLAR WEALTH MANAGEMENT DOM INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
Krótka nazwaTEMPLAR WEALTH MANAGEMENT DOM INWESTYCYJNY .
Data rejestracji 27 mar 2008 (16 lat temu) 27 mar 2008
Data usunięcia 24 sie 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUPA, 3, KRAKÓW, 31-057, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 270000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANESTANISŁAW ANDRZEJ BARTOSZEK
Wspólnik
2008-03-27
2011-08-24
171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.500,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁ)
JACEK BĄCZEK
Wspólnik
2008-03-27
2011-08-24
171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.500,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁ)
PAWEŁ FRANCISZEK GRYGIERCZYK
Wspólnik
2008-03-27
2011-08-24
171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.500,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁ)
STANISŁAW ANDRZEJ BARTOSZEK
Likwidator
2010-01-11
2011-08-24
JACEK WIĘCEK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2011-08-24
ŁUKASZ MARCIN KNAP
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2009-10-07
TOMASZ WŁADYSŁAW MASIARZ
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2009-12-08
PAWEŁ ADAM GILARSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-07
2011-08-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁENIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
STANISŁAW ANDRZEJ BARTOSZEK
PREZES
2008-03-27
2010-01-11
BARTŁOMIEJ POKORA
WICEPREZES
2008-03-27
2010-01-11
2008-03-27
2010-01-11
TEMPLAR WEALTH MANAGEMENT DOM INVESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie