KRS 0000107836
REGON01321819200000
NazwaGENERALI AUTOPROGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGENERALI AUTOPROGRAM
Data rejestracji 19 kwi 2002 (22 lata temu) 19 kwi 2002
Data usunięcia 27 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POSTĘPU, 15B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEGENERALI HOLDING VIENNA AG
Wspólnik
2002-04-19
2004-01-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ.
Wspólnik
2004-01-21
2006-10-19
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
01602900800000
Wspólnik
2006-10-19
2012-09-27
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
01549178500000
AGNIESZKA RENATA SZADURSKA
Prokurent
2005-12-15
2012-02-01
ŁĄCZNA
ANTONI MARCIN BRAŃSKI
Likwidator
2012-02-01
2012-09-27
SŁAWOMIR CZARNECKI
Likwidator
2012-02-01
2012-09-27
JAROSŁAW JERZY MASTALERZ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-24
2006-06-13
GRAŻYNA KATARZYNA BARAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-24
2008-03-11
ERICH FISCHER
Członek Organu Nadzoru
2006-01-24
2008-03-11
ARTUR OLECH
Członek Organu Nadzoru
2006-10-19
2011-04-19
ANDRZEJ RYSZARD JARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-11
2011-04-19
RAFAŁ TADEUSZ JANCZURA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-11
2011-04-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KATHARINA BRIGITTE MULLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-19
2004-12-08
GRZEGORZ JAROSŁAW BRENDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-19
2003-01-09
AGNIESZKA RENATA SZADURSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-09
2005-12-15
JACEK FRANCISZEK SMOLAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-09
2005-01-05
ERICH FISCHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-12
2006-01-24
MICHAŁ ROBERT GOMOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-15
2010-06-16
ANTONI BRAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-24
2012-02-01
SŁAWOMIR CZARNECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-19
2012-02-01
2002-04-19
2005-12-15
"GENERALI-RISK CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-15
2012-02-01
"GENERALI AUTOPROGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2002-04-19
2008-05-27
POSTĘPU, 15, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie