KRS 0000334596
Nazwa"OCHRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOCHRA
Data rejestracji 07 sie 2009 (15 lat temu) 07 sie 2009
Data usunięcia 18 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JÓZEFA I JANA ROSTAFIŃSKICH, 4, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEGRZEGORZ JAROSŁAW BRENDA
Wspólnik
2009-08-07
2014-04-18
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000 ZŁOTYCH
PIOTR MARIA OLĘDZKI
Wspólnik
2009-08-07
2013-02-19
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁOTYCH
GRZEGORZ JAROSŁAW BRENDA
Likwidator
2012-08-21
2014-04-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ JAROSŁAW BRENDA
PREZES ZARZĄDU
2009-08-07
2012-08-21
2009-08-07
2012-08-21
"OCHRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie