KRS 0000171725
NIP9511992390
REGON01640548600000
NazwaMEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMEDYCYNA RODZINNA
Data rejestracji 29 sie 2003 (21 lat temu) 29 sie 2003
Data usunięcia 31 mar 2008 31 mar 2008
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ETIUDY - REWOLUCYJNEJ, 48, WARSZAWA, 02-643, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 47018040,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 45218040,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji47018040
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8511Z SZPITALNICTWO #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #7414Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKONRAD PSZCZOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2004-01-07
ADAM KRUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2005-01-26
MICHAŁ BONI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2007-12-24
ARTUR DJAGAROV
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2005-01-26
PIOTR RYMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2007-12-24
KAZIMIERZ WARDYN
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2004-01-07
KATARZYNA MAŁGORZATA BIAŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-14
2007-09-18
MONIKA ANITA ŻUCHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-18
2007-12-24
MATTHEW STRASSBERG
Członek Organu Nadzoru
2007-12-24
2008-03-31
MICHELLE CAPIOD
Członek Organu Nadzoru
2007-12-24
2008-03-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAŁGORZATA KOWALSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-08-29
2007-12-24
PIOTR MARIA OLĘDZKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-29
2008-03-31
TOMASZ PETRONIUSZ CEGIEŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-29
2003-10-22
WIESŁAW JACENTY DRÓPIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-29
2006-01-27
MIROSŁAW POPKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-29
2003-10-22
MICHAŁ KRZYSZTOF RYBAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-22
2008-03-31
IRENEUSZ ROMAN PIKULICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-22
2008-03-31
ANNA EWA RULKIEWICZ KACZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-12-24
2008-03-31
PIOTR BARTŁOMIEJ BŁASZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-24
2008-03-31
2003-08-29
2008-03-31
SPÓŁKA AKCYJNA
2003-08-29
2008-03-31
MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA AKCYJNA
2003-08-29
2008-03-31
ETIUDY - REWOLUCYJNEJ, 48, WARSZAWA, 02-643, WARSZAWA, POLSKA
2003-08-29
2008-03-31
7310F - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI
2003-08-29
2008-03-31
7415Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI
2003-08-29
2008-03-31
8042Z - POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2003-08-29
2008-03-31
8511Z - SZPITALNICTWO
2003-08-29
2008-03-31
8512Z - PRAKTYKA LEKARSKA
2003-08-29
2008-03-31
8513Z - PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
2003-08-29
2008-03-31
8514A - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
2003-08-29
2008-03-31
8514B - DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO
2003-08-29
2008-03-31
8514C - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2003-08-29
2008-03-31
8531B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie