KRS 0000568632
NIP5272741411
REGON36215821000000
NazwaCHAMELEON GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHAMELEON GROUP POLAND
Data rejestracji 30 lip 2015 (9 lat temu) 30 lip 2015
Data usunięcia 19 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 101, WARSZAWA, 02-011, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAADAM KRUSZEWSKI
Wspólnik
2015-07-30
2017-07-17
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.700,00 ZŁ
ARTUR BARTOSZEWICZ
Wspólnik
2015-07-30
2016-06-18
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,- ZŁOTYCH
EWA DOROTA BARTOSZEWICZ
Wspólnik
2015-07-30
2016-06-18
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,- ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ZYGMUNT KOKOT
Wspólnik
2016-06-18
2017-07-17
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁ
JAKUB ZAWADZKI
Wspólnik
2016-06-18
2019-02-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU; JEŻELI PREZES ZARZĄDU NIE JEST POWOŁANY: WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU; JEŻELI ANI PREZES ZARZĄDU ANI WICEPREZES ZARZĄDU NIE SĄ POWOŁANI: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JAN KRZYSZTOF TYLSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-06-18
2017-07-17
ARTUR BARTOSZEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-07-30
2015-12-30
ADAM KRUSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-30
2016-06-18
JAKUB ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-30
2019-02-19
2015-07-30
2017-07-17
UL. CHŁODNA, 48, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie