KRS 0000018748
REGON01717445100000
NazwaINSTYTUT BADAŃ I INFORMACJI SZPITALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINSTYTUT BADAŃ I INFORMACJI SZPITALNYCH
Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001
Data usunięcia 05 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 479, WARSZAWA, 02-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5320000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAANDRZEJ ZBIGNIEW MUSIAŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2007-02-05
TOMASZ PIOTR MAJ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2007-02-05
SEBASTIAN KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2002-07-23
MICHAŁ RUSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2002-07-23
ADAM KRUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2004-09-30
PIOTR JERZY KOSTRO
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2003-03-04
TOMASZ CEGIEŁKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2003-02-14
ANDRZEJ KLESZCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2003-02-14
MAREK ANDRZEJ BŁASZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-14
2004-09-30
SEBASTIAN JANUSZ KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2003-03-04
2007-02-05
POLISH ENTERPRISE FUND,IV L.P. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wspólnik
2001-06-12
2007-02-05
4.643 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.643.000,- ZŁ
STEFAN MARCIN BOGUSŁAWSKI
Wspólnik
2001-06-12
2003-02-14
500 UDZIAŁÓW PO 1000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ ,O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY )ZŁOTYCH
PIOTR JERZY KOSTRO
Wspólnik
2001-06-12
2003-02-14
500 UDZIAŁÓW PO 1000 (JEDEN TYSIĄC)ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ ,O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY )ZŁOTYCH
STANISŁAW KAROL NOWAK
Wspólnik
2001-06-12
2003-02-14
500 UDZIAŁÓW PO 1000 (JEDEN TYSIĄC) KAŻDY UDZIAŁ ,O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY)
Wspólnik
2003-02-14
2007-02-05
677 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 677000,- ZŁ
47198767100000
MAŁGORZATA MARIA GRANIECKA
Likwidator
2003-08-29
2007-02-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
STANISŁAW KAROL NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2003-02-14
MICHAŁ ALEKSANDER KORNATOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-14
2003-08-29
2001-06-12
2003-08-29
INSTYTUT BADAŃ I INFORMACJI SZPITALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie