KRS 0000523839
NIP5272720538
REGON14742580800000
NazwaDAPHNEE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDAPHNEE INVESTMENTS
Data rejestracji 18 wrz 2014 (10 lat temu) 18 wrz 2014
Data usunięcia 20 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAWspólnik
2017-07-18
2017-11-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14692914500000
Wspólnik
2017-11-13
2018-07-20
975 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.750,00 ZŁ
36706272600000
Wspólnik
2014-09-18
2017-03-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
01571658600000
SENSERIA CAPITAL FUNDUSZ INEWSTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2017-03-10
2017-07-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
362789286
KRZYSZTOF SCHABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-11-13
2018-07-20
MATEUSZ GROCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-11-13
2018-07-20
PAWEŁ BĄCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-11-13
2018-07-20
JAROSŁAW ADAM JANTOŃ
Prokurent
2017-03-10
2017-07-18
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (WŁĄCZAJĄC W TO PREZESA ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH); 2) PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH).
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2014-09-18
2017-03-10
ADAM JANUSZ JANTOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-10
2017-11-13
SEBASTIAN JANUSZ KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-13
2017-12-13
SEBASTIAN JANUSZ KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2017-12-13
2018-07-20
MAGDALENA JURKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-13
2018-07-20
2014-09-18
2018-07-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-18
2018-07-20
DAPHNEE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-18
2018-07-20
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2015-04-20
2018-07-20
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-04-20
2018-07-20
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-04-20
2018-07-20
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-04-20
2018-07-20
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-04-20
2018-07-20
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2017-11-13
2018-07-20
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-11-13
2018-07-20
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-11-13
2018-07-20
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie