KRS 0000020536
NIP7781384334
REGON63983297000000
NazwaWIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaWIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL
Data rejestracji 22 cze 2001 (23 lata temu) 22 cze 2001
Data usunięcia 22 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 10, POZNAŃ, 61-129, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 27000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 27000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji270
Dane podatkowe
NIP 7781384334
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6520Z REASEKURACJAMACIEJ ALEKSANDER IZMAJŁOW
Prokurent
2015-07-31
2020-01-22
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ CYGANIK
Prokurent
2005-03-15
2007-02-12
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK STEFAN GROMADZKI
Prokurent
2005-03-15
2005-08-12
PROKURA ŁĄCZNA
BARTŁOMIEJ JERZY JANYGA
Prokurent
2005-10-05
2009-06-19
ŁĄCZNA
PIOTR ADAMCZYK
Prokurent
2015-07-31
2020-01-22
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ CHMIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-22
2006-11-14
LOTHAR SEE
Członek Organu Nadzoru
2001-06-22
2009-01-02
KATARZYNA PREUSS BERANEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-22
2005-03-15
HEINER FELDHAUS
Członek Organu Nadzoru
2001-06-22
2002-10-11
CHRISTIAN KLAUSENBERG
Członek Organu Nadzoru
2001-06-22
2006-11-14
HANS JURGEN SCHRADER
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2012-10-16
WOLFGANG ALWIN GLAUBITZ
Członek Organu Nadzoru
2005-03-15
2008-07-29
PAWEŁ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-14
2013-11-29
KATARZYNA MARIA PREUSS BERANEK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-14
2007-09-04
HEINER FELDHAUS
Członek Organu Nadzoru
2007-09-04
2014-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ CYGANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-12
2013-12-13
ANDRZEJ CYGANIK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-13
2015-01-07
JÖRN REINHARD DAVID
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-27
2016-09-07
JACEK WOJCIECH BIELACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-27
2016-12-15
JACEK FRANCISZEK SMOLAREK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-30
2018-12-27
GRZEGORZ BOGUSŁAW KUKLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-07
2020-01-22
PAWEŁ JAROSŁAW ZAWISZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-15
2019-03-21
MACIEJ JANUSZ FEDYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-27
2019-10-10
MACIEJ JANUSZ FEDYNA
PREZES ZARZĄDU
2019-10-10
2020-01-22
RAJMUND JERZY RUSIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-27
2020-01-22
2001-06-22
2002-07-11
MIELŻYŃSKIEGO, 24, POZNAŃ, 61-725, POZNAŃ, POLSKA
2002-07-11
2016-05-20
ŚW. MICHAŁA, 43, POZNAŃ, 61-119, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie