KRS 0000819414
NIP7822877431
REGON38520554800000
NazwaCONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
Data rejestracji 02 sty 2020 (5 lat temu) 02 sty 2020
Data usunięcia 20 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 10, POZNAŃ, 61-129, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 66260270,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 66260270,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji33130135
Dane kontaktowe
Email BIURO@CONCORDIAUBEZPIECZENIA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWERAJMUND JERZY RUSIECKI
Beneficjent
JAKUB PAWEŁ JACEWICZ
Beneficjent
ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI
Beneficjent
ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI
reprezentant
MAGDALENA KURPIEWSKA
reprezentant
MACIEJ JANUSZ FEDYNA
reprezentant
MAGDALENA KURPIEWSKA
Beneficjent
MACIEJ JANUSZ FEDYNA
Beneficjent
RAJMUND JERZY RUSIECKI
reprezentant
JAKUB PAWEŁ JACEWICZ
reprezentant
BEATA BALUTA
Członek Organu Nadzoru
2020-01-02
2022-01-20
ANDREA SIMONCELLI
Członek Organu Nadzoru
2020-01-02
2022-01-20
RAFAŁ JACEK TOKARZ
Członek Organu Nadzoru
2020-01-02
2020-09-11
MIROSŁAW SKIBA
Członek Organu Nadzoru
2020-06-05
2022-01-20
ROGER HILTON HODGKISS
Członek Organu Nadzoru
2020-09-11
2020-12-21
1966-04-05
PIOTR WŁADYSŁAW BUŁKA
Członek Organu Nadzoru
2020-01-02
2022-01-20
KRYSTYNA BOŻENA MATYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2020-01-02
2022-01-20
WŁODZIMIERZ KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-01-02
2022-01-20
AGNIESZKA REGINA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2020-01-02
2022-01-20
RAJMUND JERZY RUSIECKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
JAKUB PAWEŁ JACEWICZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
MAGDALENA KURPIEWSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
MACIEJ JANUSZ FEDYNA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ JANUSZ FEDYNA
PREZES ZARZĄDU
2020-01-02
2020-12-21
MAGDALENA KURPIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-02
2022-01-20
ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-02
2022-01-20
JAKUB PAWEŁ JACEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-02
2022-01-20
GRZEGORZ BOGUSŁAW KUKLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-02
2020-03-10
RAJMUND JERZY RUSIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-10
2022-01-20
ROBERT KRZYSZTOF SAGAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-11
2022-01-20
ROGER HILTON HODGKISS
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-02-12
2022-01-20
1966-04-05
2020-01-02
2022-01-20
SPÓŁKA AKCYJNA
2020-01-02
2022-01-20
CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
2020-01-02
2022-01-20
UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 10, POZNAŃ, 61-129, POZNAŃ, POLSKA
2020-01-02
2022-01-20
6512Z - POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
GKm 19/22
2023-01-20
2023-06-07
49983.16 PLN
X GNc 5358/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Robert Wawrzyniak Kancelaria Komornicza nr I w Poznaniu
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie