KRS 0000054434
NIP6340196985
REGON27177110900000
NazwaMINOVA EKOCHEM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMINOVA EKOCHEM
Data rejestracji 25 paź 2001 (23 lata temu) 25 paź 2001
Data usunięcia 22 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BUDOWLANA, 10, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10298500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 10298500,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji102985
Dane podatkowe
NIP 6340196985
data rejestracji 28 mar 1996
status Czynny
22128000030000003181914032
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
28128000030000003181914021
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
49128000030000003181914031
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
56128000030000003181914002
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
83128000030000003181914001
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
98128000030000003181914701
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPIOTR PAWLIK
Beneficjent
MAREK GÓRECKI
Beneficjent
MICHAEL NAPOLETANO
Beneficjent
1967-05-10
PIOTR PAWLIK
zgłaszający - członek zarządu
MAREK GÓRECKI
zgłaszający - członek zarządu
JAN FRANEK
Prokurent
2011-09-01
2014-09-22
PROKURA ŁĄCZNA
JAN FRANEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2008-07-14
JAN PALARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2012-10-09
MICHAEL REICH
Członek Organu Nadzoru
2008-07-14
2011-04-12
ZDZISŁAW KŁECZEK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-14
2012-10-09
DETLEV BEIER
Członek Organu Nadzoru
2011-04-12
2012-02-08
ANDREW PATON
Członek Organu Nadzoru
2011-11-25
2014-12-15
EMILE HOEKSTRA
Członek Organu Nadzoru
2012-03-06
2014-04-15
MARTIN PETRANEK
Członek Organu Nadzoru
2012-10-09
2014-04-15
ANDREAS BUSCH
Członek Organu Nadzoru
2014-04-15
2016-09-13
RICHARD BROWN
Członek Organu Nadzoru
2014-12-15
2015-07-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
TADEUSZ JÓZEF NAPIERACZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2005-01-27
ZBIGNIEW BRONISŁAW KUŚKA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-27
2011-12-14
HENRYKA ZOFIA MODRZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-14
2017-04-12
MAREK GÓRECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-25
2022-08-22
MICHAŁ PIOTR ŻYDEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-14
2021-03-03
MARTIN PETRANEK
PREZES ZARZĄDU
2016-09-30
2017-09-08
ANDRZEJ FERUGA
PREZES ZARZĄDU
2018-03-08
2022-08-22
PIOTR MACIEJ PAWLIK
WICEPREZES
2021-03-03
2022-08-22
ANDRZEJ JANUSZ BINKO
WICEPREZES ZARZĄDU-DYREKTOR D/S MARKETINGU I SPRZEDAŻY
2001-10-25
2011-09-01
GRZEGORZ JAKUB MAŚLANKA
WICEPREZES ZARZĄDU- DYREKTOR FINANSOWY
2001-10-25
2007-10-08
2001-10-25
2005-01-07
EKOCHEM SPÓŁKA AKCYJNA
2005-01-07
2005-01-27
"MINOVA - EKOCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie