KRS 0000050011
REGON27387718300000
NazwaSAG-II WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAG-II WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH
Data rejestracji 09 paź 2001 (23 lata temu) 09 paź 2001
Data usunięcia 31 mar 2008 31 mar 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZOPIENICKA, 58A, KATOWICE, 40-432, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#2952A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJHANICZNYCHE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2873Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTULI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2921Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCHSAG-WYTWÓRNIA LIN STALOWO-GUMOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-09
2008-03-31
100 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNIE 50.000 ZŁ
270548355
DOROTA GABRIELA INGLOT
Prokurent
2001-10-09
2008-03-31
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK WIECZOREK
Prokurent
2003-04-16
2008-03-31
PROKURA ŁĄCZNA
EDWARD BERNARD ROZIK
Prokurent
2003-09-26
2008-03-31
PROKURA ŁĄCZNA
MARIUSZ FRANCISZEK KORZENIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-12
2004-03-10
SYBILLE ERIKA LENZER
Członek Organu Nadzoru
2002-11-12
2004-03-10
TADEUSZ STANISŁAW DEMEL
Członek Organu Nadzoru
2002-11-12
2004-03-10
GUNTHER REINBERGER
Członek Organu Nadzoru
2002-11-12
2004-03-10
ROMAN REGULSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-10
2006-12-11
FRIEDRICH MARCHART
Członek Organu Nadzoru
2006-11-10
2006-12-11
EDWARD GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-10
2006-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM LUB NIEMAJĄTKOWYM UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO), A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BRONISŁAW PIOTR LISIECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2008-03-31
RYSZARD STEFAN KOSTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-09
2003-04-16
FRIEDRICH MARCHART
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-05
2006-07-28
MICHAŁ NIEDŹWIEDŹ
PREZES ZARZĄDU
2006-12-11
2008-03-31
EUGENIUSZ MALIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-11
2008-03-31
2001-10-09
2008-03-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-09
2008-03-31
SAG-II WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-09
2008-03-31
SZOPIENICKA, 58A, KATOWICE, 40-432, KATOWICE, POLSKA
2001-10-09
2008-03-31
2952A - PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2001-10-09
2008-03-31
2952B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA
2001-10-09
2008-03-31
2940B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH
2001-10-09
2008-03-31
2840Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2001-10-09
2008-03-31
2852Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2001-10-09
2008-03-31
2873Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU
2001-10-09
2008-03-31
2956B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
2001-10-09
2008-03-31
4521A - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2001-10-09
2008-03-31
4532Z - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH
2001-10-09
2008-03-31
4545Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie