KRS 0000359084
NIP5542874666
REGON34076786000000
NazwaCENTRUM OPERACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM OPERACYJNE
Data rejestracji 17 cze 2010 (14 lat temu) 17 cze 2010
Data usunięcia 16 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃSKA, 17, BYDGOSZCZ, 85-959, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3283782,50 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@CENTRUMOPERACYJNE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEANDRZEJ MAREK SCHNEIDER
Prokurent
2015-03-10
2015-11-13
PROKURA ŁĄCZNA DO WYKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, DWUOSOBOWO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
TOMASZ URBACZEWSKI
Prokurent
2017-01-11
2017-08-09
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2010-06-17
2018-05-16
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.283.782,50 PLN
00248247000000
ROBERT KURASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-08-08
2018-05-16
JERZY ROBERT KONOPKA
Członek Organu Nadzoru
2016-08-08
2018-05-16
KRZYSZTOF WOJCIECH TELEGA
Członek Organu Nadzoru
2016-08-08
2017-12-15
SŁAWOMIR WOJCIECH ZAWADZKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-08
2018-05-16
RADOSŁAW TADEUSZ SAŁATA
Członek Organu Nadzoru
2012-08-24
2014-09-29
ROBERT DOŁĘGA
Członek Organu Nadzoru
2012-08-24
2016-08-08
PAWEŁ MICHAŁ SPŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-29
2016-08-08
HUBERT MAREK MERONK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-18
2016-08-08
MAGDALENA MARIA NAWARA
Członek Organu Nadzoru
2016-04-27
2017-12-15
SZYMON KRZYSZTOF MIDERA
Członek Organu Nadzoru
2012-08-24
2016-08-08
ROBERT GUZMAN
Likwidator
2017-08-09
2018-05-16
MACIEJ ANDRZEJ NAROŻNY
Likwidator
2017-08-09
2017-11-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT KRZYSZTOF RATAJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-17
2015-03-20
PIOTR STANISŁAW DOMARADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-30
2012-10-11
PIOTR JAROSŁAW ADAMCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-03
2015-03-20
PIOTR JAROSŁAW ADAMCZEWSKI
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2015-03-20
2015-09-08
PIOTR JAROSŁAW ADAMCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-08
2017-08-04
PIOTR STANISŁAW DOMARADZKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-04
2017-08-09
MACIEJ ANDRZEJ NAROŻNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-04
2017-11-02
WITOLD DOBROSŁAW SENCIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-11
2013-10-01
ALEKSANDRA LEOKADIA SZYMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-01
2015-04-15
BLANKA ŁAWECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-15
2017-08-04
2010-06-17
2015-06-10
"CENTRUM OPERACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2015-06-10
2017-08-09
CENTRUM OPERACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie