KRS 0000523391
NIP7010439095
REGON14743032400000
NazwaTALKIN THINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTALKIN THINGS
Data rejestracji 18 wrz 2014 (10 lat temu) 18 wrz 2014
Data usunięcia 27 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POLECZKI, 19, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 223750,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@TALKINTHINGS.COM
Dane podatkowe
NIP 7010439095
data rejestracji 17 cze 2014
Baza do renowacji Art. 96 ust. 9h
data przywrócenia 05 paź 2019
status Czynny
34105019531000009032339344
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
38105019531000009032339369
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
39105019531000009032339351
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
56105019531000009032339336
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJTOMASZ JACEK DOMOGAŁA
Beneficjent
1985-05-31
DAMIAN TOMASZ GIL
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN PILARZ
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN PILARZ
Wspólnik
2014-09-18
2024-05-27
537 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.850,00 ZŁ
GRZEGORZ DOMINIK SZENK
Wspólnik
2014-09-18
2017-09-18
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15200,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ KARWOWSKI
Wspólnik
2014-09-18
2017-09-18
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4400,00 ZŁ
PIOTR JERZY SMAGAŁA
Wspólnik
2014-09-18
2017-09-18
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4400,00 ZŁ
Wspólnik
2020-03-31
2024-05-27
625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.250,00 ZŁ
38152930800000
PZW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2021-03-23
2022-06-07
838 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.900,00 ZŁ
146254180
WESTON INVESTMENT MANAGEMENT LTD
Wspólnik
2021-09-27
2024-05-27
501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.050,00 ZŁ
Wspólnik
2022-06-07
2024-05-27
1.766 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 88.300,00 ZŁ
00350189500000
Wspólnik
2015-02-02
2016-11-07
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
14659197600000
Wspólnik
2015-02-02
2016-11-07
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
14680703400000
MARCIN ALEKSANDER PIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-12-15
2024-05-27
TOMASZ EDWARD PONIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-12-15
2022-11-14
MIROSŁAW ANDRZEJ SZCZĘSNY
Członek Organu Nadzoru
2020-12-15
2021-03-23
GRAŻYNA ANNA PIOTROWSKA OLIWA
Członek Organu Nadzoru
2020-12-15
2022-11-14
PAWEŁ ROBERT WITASZEK
Członek Organu Nadzoru
2020-12-15
2022-06-07
ZBIGNIEW KAZIMIERZ PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2021-03-23
2022-11-14
JACEK HIERONIM LEONKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2022-11-14
2024-05-27
RADOSŁAW TADEUSZ SAŁATA
Członek Organu Nadzoru
2022-11-14
2024-05-27
NILS WŁADYSŁAW SWOLKIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2022-11-14
2024-05-27
MICHAŁ MACIEJ GAWĘDA
Członek Organu Nadzoru
2022-11-14
2024-05-27
TOMASZ JACEK DOMOGAŁA
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 99,97 % AKCJI W SPÓŁCE TDJ S.A, KTÓRA POSIADA 44,45 % AKCJI W SPÓŁCE TALKIN THINGS S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MARCIN PILARZ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-18
2024-05-27
GRZEGORZ DOMINIK SZENK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-18
2015-02-02
KONRAD SIWIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-02
2020-05-21
DAMIAN TOMASZ GIL
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2020-12-15
2024-05-27
MARCIN TOMASZ RYBARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH
2022-11-14
2024-05-27
2014-09-18
2017-09-18
ORIGINTAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-18
2016-01-29
AL. NA SKARPIE, 15, WARSZAWA, 00-488, WARSZAWA, POLSKA
2016-01-29
2019-05-30
UL. PUŁAWSKA, 182, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA
2019-05-30
2020-12-15
ALEJA WILANOWSKA, 317, WARSZAWA, 02-665, WARSZAWA, POLSKA
2020-12-15
2022-06-07
UL. NOWY ŚWIAT, 2, WARSZAWA, 00-497, WARSZAWA, POLSKA
Zwiększenie skali internacjonalizacji innowacyjnego systemu inteligentnych opakowań Origintag Smart Packaging poprzez uczestnictwo w programie promocji Go to Brand.
592 800,00 zł
444 600,00 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie