KRS 0000540128
NIP5213687934
REGON36072181200000
NazwaSKRIWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKRIWARE
Data rejestracji 29 sty 2015 (10 lat temu) 29 sty 2015
Data usunięcia 11 mar 2022 11 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLEJOWA, 21, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 628600,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@SKRIWARE.COM
Dane podatkowe
NIP 5213687934
data rejestracji 18 kwi 2015
status Czynny
40105010121000009080870612
INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14
ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
41105010121000009080830145
INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14
ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
63105010121000009080830137
INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14
ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWIKTOR MARIAN BUDZIOSZ
zgłaszający - prokurent
MARK ROBERT ABRAHAM
Beneficjent
1982-08-31
Wspólnik
2015-01-29
2018-03-16
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
12147020300000
STEFAN MICHAŁ STANKIEWICZ
Wspólnik
2019-08-12
2022-03-11
3.150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 157.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-08-28
2022-03-11
2.151 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 107.550 ZŁOTYCH
38152930800000
FORMONAR INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2019-08-28
2020-12-31
1.033 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.650,00 ZŁ
Wspólnik
2015-01-29
2022-03-11
1.443 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.150 ZŁOTYCH
14281562800000
Wspólnik
2020-02-21
2022-03-11
1.376 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.800 ZŁOTYCH
38271891600000
FORMONAR INVESTMENTS LTD.
Wspólnik
2021-04-21
2021-05-27
1.110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.500 ZŁOTYCH
BITADVISORS LIMITED
Wspólnik
2019-04-05
2020-02-21
1.041 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.050,00 ZŁ
PIOTR RADOSŁAW SOROKA
Członek Organu Nadzoru
2019-02-04
2021-05-27
JĘDRZEJ STANISŁAW SZCZEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2019-02-04
2022-03-11
1989-10-04
PAWEŁ SEWERYN
Członek Organu Nadzoru
2019-02-04
2019-08-28
ŁUKASZ HOŁUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-05-27
2022-03-11
MICHAŁ GAWĘDA
Członek Organu Nadzoru
2019-08-28
2022-03-11
STEFAN MICHAŁ STANKIEWICZ
Prokurent
2015-01-29
2019-08-28
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, PRZY CZYM ZA SPRAWĘ NIEPRZEKRACZAJĄCĄ ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI ROZUMIE SIĘ DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ POWODUJĄCEJ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 15.000,00 (PIĘTNASTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH NETTO JEDNORAZOWO, A DLA ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ O WARTOŚCI 20.000,00 (DWUDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH NETTO W SKALI JEDNEGO ROKU OBROTOWEGO. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
DANIEL SEBASTIAN LOSINSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-01-29
2017-03-01
DMITRIJ GŁUSZCZENKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-01-29
2016-05-31
KAROL DAMIAN GÓRNOWICZ
PRZEZES ZARZĄDU
2017-03-01
2022-03-11
STEFAN MICHAŁ STANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-28
2022-03-11
MACIEJ MARIAN MAZURKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-24
2022-03-11
2015-01-29
2016-10-12
UL. WOŁODYJOWSKIEGO, 45, WARSZAWA, 02-724, WARSZAWA, POLSKA
2016-10-12
2021-04-21
UL. KOLEJOWA, 19/21, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA
Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu Horyzont 2020
64 000,00 zł
64 000,00 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie