KRS 0000136083
NIP6842072196
REGON37040800700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ "EMET-IMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ "EMET-IMPEX"
Data rejestracji 22 paź 2002 (22 lata temu) 22 paź 2002
Data usunięcia 20 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKŁADOWA, 9, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 330000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6842072196
data rejestracji 03 kwi 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPAWEŁ WDOWICKI
reprezentant
WOJCIIECH RACZYŃSKI
Beneficjent
RADOSŁAW KLESZCZ
Beneficjent
PAWEŁ WDOWICKI
Beneficjent
BARTOSZ KLESZCZ
Beneficjent
Wspólnik
2002-10-22
2019-04-16
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 280 000,00 ZŁ
27123304000000
JACEK ANDRZEJ BUREK
Wspólnik
2002-10-22
2019-04-16
50 UDZIAŁÓW = 50.000 ZŁ
Wspólnik
2019-04-16
2022-01-20
330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 330.000,00 ZŁ
27123304000000
JANUSZ KRZYSZTOF SEWERYN
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2013-10-22
KRZYSZTOF SEWERYN
Członek Organu Nadzoru
2019-04-16
2021-04-08
KAZIMIERZ JOACHIM PRADELSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2021-04-08
JAN PASIEKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2016-12-22
PAWEŁ SEWERYN
Członek Organu Nadzoru
2013-10-22
2019-04-16
JANUSZ SEWERYN
Członek Organu Nadzoru
2016-12-22
2021-04-08
BARTOSZ KLESZCZ
Członek Organu Nadzoru
2021-04-08
2022-01-20
RADOSŁAW KLESZCZ
Członek Organu Nadzoru
2021-04-08
2022-01-20
WOJCIECH RACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-04-08
2022-01-20
WOJCIIECH RACZYŃSKI
Beneficjent
POSIADANIE 20 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.) BĘDĄCEJ 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AKCYJNEJ (EMET-IMPEX S.A.) BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. (PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ "EMET-IMPEX" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE)
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. (PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ "EMET-IMPEX" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE)
RADOSŁAW KLESZCZ
Beneficjent
POSIADANIE 50 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.) BĘDĄCEJ 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AKCYJNEJ (EMET-IMPEX S.A.) BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. (PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ "EMET-IMPEX" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE)
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. (PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ "EMET-IMPEX" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE)
PAWEŁ WDOWICKI
Beneficjent
POSIADANIE 30 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.) BĘDĄCEJ 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AKCYJNEJ (EMET-IMPEX S.A.) BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. (PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ "EMET-IMPEX" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE)
PREZES ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. (PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ "EMET-IMPEX" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE)
BARTOSZ KLESZCZ
Beneficjent
POSIADANIE 20 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.) BĘDĄCEJ 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AKCYJNEJ (EMET-IMPEX S.A.) BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. (PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ "EMET-IMPEX" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE)
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. (PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ "EMET-IMPEX" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT JEDNOOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ DOKUMENTY: - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB - ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
JACEK ANDRZEJ BUREK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-22
2021-04-08
PAWEŁ WDOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2021-04-08
2022-01-20
2002-10-22
2022-01-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-22
2022-01-20
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO POMPAMI I ARMATURĄ PRZEMYSŁOWĄ "EMET-IMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-22
2022-01-20
SKŁADOWA, 9, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
2019-04-16
2022-01-20
4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2015-10-22
2022-01-20
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2015-10-22
2022-01-20
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2015-10-22
2022-01-20
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2015-10-22
2022-01-20
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2019-04-16
2022-01-20
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie