KRS 0000068462
NIP6311119427
REGON27301642300000
Nazwa"EMET-IMPEX" ARMATURA-POMPY-AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"EMET-IMPEX" ARMATURA-POMPY-AUTOMATYKA
Data rejestracji 03 gru 2001 (23 lata temu) 03 gru 2001
Data usunięcia 14 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA, 13C, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 538000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6311119427
data rejestracji 01 cze 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEBARTOSZ KLESZCZ
Beneficjent
RADOSŁAW KLESZCZ
Beneficjent
PAWEŁ WDOWICKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
WOJCIECH RACZYŃSKI
Beneficjent
PAWEŁ WDOWICKI
Beneficjent
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO "EMET-IMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-12-03
2010-03-03
116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.600,00ZŁ
271233040
JAN KLĘK
Wspólnik
2001-12-03
2021-09-08
1302 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 130.200,00 ZŁ
KAZIMIERA TUMUŁKA
Wspólnik
2001-12-03
2022-03-10
1342 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 134.200,00 ZŁ
Wspólnik
2010-03-03
2023-08-14
5.380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 538.000,00 ZŁ
27123304000000
LUCYNA KLĘK
Wspólnik
2021-09-08
2022-06-03
1.302 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 130.200,00 ZŁ
KAZIMIERA TUMUŁKA
Członek Organu Nadzoru
2019-06-28
2022-03-10
RADOSŁAW HENRYK KLESZCZ
Członek Organu Nadzoru
2021-02-15
2022-03-10
PAWEŁ PIOTR WDOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2021-02-15
2022-03-10
JANUSZ SEWERYN
Członek Organu Nadzoru
2017-06-22
2021-02-15
MAGDALENA SUCHIŃSKA HOLETZKE
Członek Organu Nadzoru
2019-06-28
2022-03-10
JAN PASIEKA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-03
2017-06-22
JANUSZ SEWERYN
Członek Organu Nadzoru
2007-01-03
2013-07-11
KAZIMIERZ PRADELSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-03
2019-06-28
KRZYSZTOF SEWERYN
Członek Organu Nadzoru
2013-07-11
2021-02-15
WOJCIECH JERZY RACZYŃSKI
Prokurent
2021-02-15
2023-08-14
PROKURA SAMOISTNA
KAZIMIERA TUMUŁKA
Prokurent
2018-02-22
2019-05-20
PROKURA SAMOISTNA
BARTOSZ KLESZCZ
Beneficjent
"POSIADANIE 20 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.) BĘDĄCEJ 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AKCYJNEJ (EMET-IMPEX S.A.) BĘDĄCEJ 100 % UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. ( "EMET-IMPEX" ARMATURA-POMPY-AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)"
RADOSŁAW KLESZCZ
Beneficjent
"POSIADANIE 50 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.) BĘDĄCEJ 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AKCYJNEJ (EMET-IMPEX S.A.) BĘDĄCEJ 100 % UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. ( "EMET-IMPEX" ARMATURA-POMPY-AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)"
WOJCIECH RACZYŃSKI
Beneficjent
"POSIADANIE 20 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.) BĘDĄCEJ 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AKCYJNEJ (EMET-IMPEX S.A.) BĘDĄCEJ 100 % UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. ( "EMET-IMPEX" ARMATURA-POMPY-AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)"
PROKURENT ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. ("EMET-IMPEX" ARMATURA-POMPY-AUTOMATYKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH)
PAWEŁ WDOWICKI
Beneficjent
"POSIADANIE 30 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.) BĘDĄCEJ 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AKCYJNEJ (EMET-IMPEX S.A.) BĘDĄCEJ 100 % UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. ( "EMET-IMPEX" ARMATURA-POMPY-AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)"
PREZES ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. ("EMET-IMPEX" ARMATURA-POMPY-AUTOMATYKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JAN KLĘK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-03
2021-02-15
KAZIMIERA TUMUŁKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-03
2018-02-22
TOMASZ TADEUSZ ZACHARZ
PREZES ZARZĄDU
2021-02-15
2022-06-03
PAWEŁ WDOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2022-06-03
2023-08-14
2001-12-03
2010-06-15
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EMET-IMPEX-TECHNIKI CIEPLNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-03
2007-01-03
ROBOTNICZA, 2, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie