KRS 0000047334
NIP7822074554
REGON63124878600000
Nazwa"POLNA WIELKOPOLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLNA WIELKOPOLSKA
Data rejestracji 02 paź 2001 (23 lata temu) 02 paź 2001
Data usunięcia 12 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁUSZYNA, 4, POZNAŃ, 61-329, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEZAKŁADY AUTOMATYKI "POLNA" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-10-02
2003-02-04
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000,00 ZŁ.
650009986
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO "EMET-IMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-02
2002-02-22
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 5; WYSOKOŚĆ: 5.000 PLN
271233040
GRZEGORZ LECH TUMUŁKA
Wspólnik
2003-02-04
2012-09-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
WITOLD MICHAŁ PRZYBYŁ
Wspólnik
2003-02-04
2012-09-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
WITOLD MICHAŁ PRZYBYŁ
Likwidator
2011-10-18
2012-09-12
KAZIMIERZ PRADELSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-02
2003-09-03
LECH JAN KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-02
2003-09-03
LESŁAW TADEUSZ CZYŻOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-02
2003-09-03
KAZIMIERA URSZULA TUMUŁKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2012-09-12
BARBARA LEOKADIA CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2012-09-12
GRAŻYNA ANNA PRZYBYŁ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2012-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE SAMODZIELNE KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
WITOLD MICHAŁ PRZYBYŁ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-02
2008-12-17
GRZEGORZ LECH TUMUŁKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-02
2011-10-18
MAREK PRZYBYŁ
PREZES ZARZĄDU
2008-12-17
2011-10-18
2001-10-02
2002-04-03
POLNA-EMET WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-03
2011-10-18
POLNA WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-02
2003-09-03
STAROŁĘCKA, 18, POZNAŃ, 61-361, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie