KRS 0000449251
NIP6182143500
REGON30234557300000
NazwaKALISKA SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA
Krótka nazwaKALISKA SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA
Data rejestracji 07 lut 2013 (12 lat temu) 07 lut 2013
Data usunięcia 01 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BUDOWLANYCH, 2, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6182143500
data rejestracji 01 kwi 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIEPAWEŁ ARKADIUSZ STRZELECKI
Pełnomocnik
2016-02-19
2017-07-25
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE
JACEK JAROSŁAW OLSZEWSKI
Pełnomocnik
2018-05-10
2019-09-25
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE
TOMASZ FRĄTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2013-02-07
2022-07-01
RAFAŁ GŁĄBICKI
Członek Organu Nadzoru
2013-02-07
2018-09-20
MICHAŁ KUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2013-02-07
2019-08-14
ZENON DUCZMAL
Członek Organu Nadzoru
2015-10-14
2022-07-01
ROMAN FRĄTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-14
2022-07-01
MIECZYSŁAW JANUSZ JAŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-14
2022-07-01
STANISŁAW TOMASZ GĄSIOREK
Członek Organu Nadzoru
2018-09-20
2022-07-01
PRZEMYSŁAW JÓZEF KMIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-20
2022-07-01
MICHAŁ KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-10-14
2018-09-20
STANISŁAW KRENC
Członek Organu Nadzoru
2015-10-14
2022-07-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
PAWEŁ ARKADIUSZ STRZELECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-12
2015-11-19
KAZIMIERZ GĘSICKI
WICEPREZES
2015-10-14
2015-11-19
DOROTA MAŁGORZATA MICHALAK
PREZES ZARZĄDU
2013-02-07
2015-02-12
KAZIMIERZ GĘSICKI
PREZES
2015-11-19
2017-11-16
MARIA MIZIER
WICEPREZES
2015-11-19
2017-10-23
EWA STASIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-10-23
2022-07-01
TOMASZ BARTŁOMIEJ KOCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-16
2018-05-10
ŁUKASZ HOŁUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-05-10
2018-06-12
ADAM CZARNIECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-06-12
2022-07-01
2013-02-07
2022-07-01
SPÓŁDZIELNIA
2013-02-07
2022-07-01
KALISKA SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA
2013-02-07
2022-07-01
BUDOWLANYCH, 2, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2015-02-02
2022-07-01
1051Z - PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW
2015-02-02
2022-07-01
0141Z - CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO, PRODUKCJA SUROWEGO MLEKA KROWIEGO
2015-02-02
2022-07-01
1086Z - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
2015-02-02
2022-07-01
3530Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2015-02-02
2022-07-01
3700Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
2015-02-02
2022-07-01
4633Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
2015-02-02
2022-07-01
5210 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2015-02-02
2022-07-01
7120A - BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
2018-11-28
2022-07-01
4729Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2018-11-28
2022-07-01
5590Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie