KRS 0000092079
NIP6281904267
REGON27606659700000
Nazwa"MLEKOVITA - CHRZANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMLEKOVITA - CHRZANÓW
Data rejestracji 15 lut 2002 (23 lata temu) 15 lut 2002
Data usunięcia 08 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH, 40, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1552Z PRODUKCJA LODÓW #1588Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5227A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2002-02-15
2010-01-08
31054 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.105.400,- ZŁ.
00043717400000
ADAM CZARNIECKI
Likwidator
2008-06-12
2010-01-08
DARIUSZ SAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2010-01-08
BOHDAN BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2010-01-08
ANDRZEJ ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2007-02-08
ANNA SZEPIETOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-08
2010-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWY ZARZĄD
JÓZEF HIPOLIT GIL
PREZES
2002-02-15
2003-07-24
WOJCIECH CHMIELEWSKI
PREZES
2003-07-24
2003-09-24
SŁAWOMIR ZDZISŁAW BACIA
PREZES
2003-09-24
2006-02-16
JERZY ZBIGNIEW SEREMAK
PREZES ZARZĄDU
2006-02-16
2006-09-20
ADAM CZARNIECKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-20
2008-06-12
2002-02-15
2008-06-12
"MLEKOVITA-CHRZANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie