KRS 0000142068
NIP6220006410
REGON00046570400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIKWIDACJI W RASZKOWIE
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W RASZKOWIE
Data rejestracji 23 gru 2002 (22 lata temu) 23 gru 2002
Data usunięcia 07 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ORPISZEWSKA, 7, RASZKÓW, 63-440, RASZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEJAN SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-07
2017-06-07
BERNARD LEON KRAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-12-23
2014-01-07
EUGENIUSZ WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2002-12-23
2017-06-07
ZENON ANDRZEJ NIEMIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-12-23
2017-06-07
BOLESŁAW GŁODEK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-23
2016-07-27
KAZIMIERZ PRZYBECKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-07
2017-06-07
JÓZEF WARDĘGA
Członek Organu Nadzoru
2014-01-07
2017-06-07
BOLESŁAW NOCULAK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-07
2017-06-07
RAFAŁ WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-07
2017-06-07
ZENON SZATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-07
2017-06-07
WOJCIECH KULAS
Likwidator
2016-08-17
2017-06-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJE CONAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
STANISŁAW ANTONI BRZEZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-23
2014-01-07
EWA PAWLACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-23
2014-01-07
ROMAN PAWŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-07
2016-08-17
ANDRZEJ CHARENDARZ
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZES ZARZĄDU
2014-01-07
2016-08-17
2002-12-23
2016-08-17
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RASZKOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie