KRS 0000299291
NIP1132706683
REGON14130625000000
NazwaRAION GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRAION GAMES
Data rejestracji 15 lut 2008 (17 lat temu) 15 lut 2008
Data usunięcia 24 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 13, WARSZAWA, 00-071, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 312500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email HELLO@RAIONGAMES.COM
Dane podatkowe
NIP 1132706683
data rejestracji 01 lis 2020
status Czynny
42109010560000000146753499
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
53109010560000000147251687
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
65109010560000000112725291
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCHWspólnik
2008-02-15
2018-06-21
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH
14106437300000
Wspólnik
2018-06-21
2021-02-11
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
36951361800000
Wspólnik
2020-11-26
2021-08-24
795 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 79.500,00 ZŁ
28048783500000
FORMONAR INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2021-02-11
2021-08-24
453 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.300,00 ZŁ
Wspólnik
2021-02-11
2021-08-24
925 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 92.500,00 ZŁ
14106437300000
MAŁGORZATA KATARZYNA GRUŻEWSKA
Prokurent
2019-03-29
2021-02-11
SAMOISTNA
MACIEJ KRZYSZTOF HAZUBSKI
Prokurent
2021-02-11
2021-08-24
SAMOISTNA
MACIEJ KRZYSZTOF HAZUBSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-15
2009-04-21
JAGNA SYLWIA STANECKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-15
2009-04-21
JOANNA MONIKA OBARA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-15
2009-04-21
LESZEK KRAJEWSKI
Beneficjent
LESZEK KRAJEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
JAROSŁAW OBARA
PREZES ZARZĄDU
2008-02-15
2011-10-26
ANDRZEJ STANECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-15
2010-09-16
MACIEJ KRZYSZTOF HAZUBSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-10-26
2021-02-11
WOJCIECH PRZYŁĘCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-20
2021-02-11
MATEUSZ PAWEŁ NIŻNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-26
2021-08-24
LESZEK KRAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-26
2021-02-11
LESZEK KRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-02-11
2021-08-24
2008-02-15
2009-12-04
IQ ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-04
2020-11-26
VENTURES HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-15
2009-12-04
ZWYCIĘZCÓW, 28, WARSZAWA, 03-938, WARSZAWA, POLSKA
2009-12-04
2014-02-26
WOŁOSKA, 7, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
2014-02-26
2016-12-07
RZYMOWSKIEGO, 53, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
2016-12-07
2017-01-25
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
2017-01-25
2019-11-22
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
2019-11-22
2020-12-18
UL. ŚW. JACKA ODROWĄŻA, 15, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie