KRS 0000342993
NIP7393767534
REGON28045074300000
Nazwa"SMARTSPOT INVESTORS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSMARTSPOT INVESTORS
Data rejestracji 26 lis 2009 (15 lat temu) 26 lis 2009
Data usunięcia 17 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TOWAROWA, 9, OLSZTYN, 10-416, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7393767534
data rejestracji 01 gru 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWOJCIECH PAWEŁ CHOMIK
Wspólnik
2009-11-26
2011-01-31
74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.700 ZŁ
MACIEJ BŁAŻEJ GOŹDZIK
Wspólnik
2009-11-26
2011-01-31
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650 ZŁ
PIOTR MACIEJ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2009-11-26
2011-01-31
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650 ZŁ
Wspólnik
2011-01-31
2018-12-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
28048783500000
Wspólnik
2017-03-10
2018-12-20
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
12072442300000
Wspólnik
2018-12-20
2019-04-17
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000 ZŁ
28047014800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WOJCIECH PAWEŁ CHOMIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-26
2011-01-31
MACIEJ BŁAŻEJ GOŹDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-26
2011-01-31
PIOTR MACIEJ WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-26
2011-01-31
MAŁGORZATA KATARZYNA ZAWADZKA
PREZES ZARZĄDU
2011-01-31
2019-04-17
2009-11-26
2016-09-06
TOWAROWA, 1, OLSZTYN, 10-416, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie