KRS 0000223646
NIP5242521716
REGON01587971000000
Nazwa"DFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDFT
Data rejestracji 09 gru 2004 (20 lat temu) 09 gru 2004
Data usunięcia 25 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ODROWĄŻA, 15, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #6712B ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI I ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEALEKSANDER ŻAGIEL
Wspólnik
2004-12-09
2011-04-20
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁ.
ANDRZEJ ROMAN KUNA
Wspólnik
2004-12-09
2011-04-20
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁ.
MACIEJ KRZYSZTOF HAZUBSKI
Wspólnik
2004-12-09
2011-04-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁ.
Wspólnik
2011-04-20
2023-07-25
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
28048783500000
KAROL KWAS
Wspólnik
2011-04-20
2023-07-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ARTUR HENRYK CHYŁA
Wspólnik
2011-04-20
2023-07-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ JACEK KĘPSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-09
2005-11-16
MACIEJ KRZYSZTOF HAZUBSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-16
2011-04-20
ARTUR HENRYK CHYŁA
PREZES ZARZĄDU
2011-04-20
2023-07-25
2004-12-09
2023-07-25
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-09
2023-07-25
"DFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-09
2023-07-25
ODROWĄŻA, 15, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
2004-12-09
2023-07-25
6713Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2004-12-09
2023-07-25
652 - POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE
2004-12-09
2023-07-25
6523Z - POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2004-12-09
2023-07-25
65 - POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH
2004-12-09
2023-07-25
6712B - ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI I ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
2004-12-09
2023-07-25
7440Z - REKLAMA
2004-12-09
2023-07-25
7413Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2004-12-09
2023-07-25
2233Z - REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2004-12-09
2023-07-25
2211Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2004-12-09
2023-07-25
2215Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie