KRS 0000047552
REGON01054265000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE "POLSREBRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE "POLSREBRO"
Data rejestracji 05 paź 2001 (23 lata temu) 05 paź 2001
Data usunięcia 17 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARYNARSKA, 14, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 655450,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#1450Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2741 PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH #3622Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5273Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #551 USŁUGI HOTELARSKIE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440 REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7031 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIHENRYKA SUTKOWSKA WILCZYŃSKA
Wspólnik
2001-10-05
2004-10-21
3.178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 158.900 ZŁOTYCH
ARTUR ANDRZEJ SUTKOWSKI
Wspólnik
2001-10-05
2004-10-21
3.178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 158.900 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-01-26
2005-06-27
2.448 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 122.400 ZŁ
00200494700000
ZBIGNIEW LEOPOLD BORAWSKI
Wspólnik
2004-10-21
2019-05-17
4403 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220150 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ANTONI KALSKI
Wspólnik
2004-10-21
2019-05-17
4404 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220200 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR ZDZISŁAW WIATR
Wspólnik
2004-10-21
2006-08-02
2.118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.900 ZŁOTYCH
POLMARCK WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
Wspólnik
2004-11-29
2019-05-17
4.237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 211.850 ZŁ
Wspólnik
2005-06-27
2006-11-23
4569 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 228450 ZŁ.
00200494700000
HALINA PROKOPCZUK
Prokurent
2001-10-05
2009-07-14
PROKURA SAMODZIELNA
ARTUR ANDRZEJ SUTKOWSKI
Prokurent
2002-12-09
2004-05-12
PROKURA DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
MAREK JERZY TALAGA
Prokurent
2002-12-09
2005-06-27
PROKURA DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF ANTONI KALSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2019-05-17
ZBIGNIEW LEOPOLD BORAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2006-08-02
HENRYKA SUTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2004-10-21
SŁAWOMIR ZDZISŁAW WIATR
Członek Organu Nadzoru
2004-10-21
2006-08-02
PAWEŁ ARNDT
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2004-01-26
ARTUR ANDRZEJ SUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-05-29
TERESA BILEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2004-01-26
FRANCISZEK OLCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-29
2003-07-04
ELEONORA KOŁODZIEJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-04
2004-10-21
ALEKSANDER ŻAGIEL
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2019-05-17
PIOTR BARCZAK
Kurator
2012-05-28
2019-05-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;
HENRYKA SUTKOWSKA
PREZES
2001-10-05
2004-01-26
MAREK JERZY TALAGA
WICEPREZES
2001-10-05
2002-05-29
MAREK JERZY TALAGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-29
2002-12-09
ARTUR ANDRZEJ SUTKOWSKI
WICEPREZES
2004-01-26
2004-06-15
ANDRZEJ NAWROT
PREZES
2004-01-26
2004-05-12
ANDRZEJ NAWROT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-12
2004-06-15
PRZEMYSŁAW LUCJAN PRĄDZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-05-12
2005-06-27
ANDRZEJ NAWROT
PREZES
2005-06-27
2006-08-02
STANISŁAW JERZY ANDRYS
PREZES ZARZĄDU
2006-08-02
2011-09-28
2001-10-05
2004-05-12
TYTONIOWA, 22, WARSZAWA, 04-228, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie