KRS 0000165001
NIP1130102389
REGON01063074000000
NazwaSALZBURG CENTER DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSALZBURG CENTER DEVELOPMENT
Data rejestracji 23 cze 2003 (21 lat temu) 23 cze 2003
Data usunięcia 14 maj 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3650000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3650000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7300
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEHEINZ FELLNER
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2005-02-16
JOHANN SCHATTAUER
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2005-02-16
KARL STEINMAYR
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2006-12-20
GUNTHER RINDLER
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2005-10-25
ANJA HUSSONG
Członek Organu Nadzoru
2005-02-16
2006-12-20
KLEMENS EINSPIELER
Członek Organu Nadzoru
2005-02-16
2006-12-20
RAFAŁ MAREK FICE
Członek Organu Nadzoru
2005-10-25
2006-12-20
NORBERT KLAMMER
Członek Organu Nadzoru
2006-12-20
2008-07-25
ROBERT VELICH
Członek Organu Nadzoru
2006-12-20
2008-07-25
CHRISTIAN GROSSSCHARTNER
Członek Organu Nadzoru
2006-12-20
2008-07-25
GUNTHER RINDLER
Prokurent
2005-10-25
2006-12-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOLFGANG HOSSL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-23
2006-12-20
ANTONI MAREK SZUKALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-23
2005-02-16
SŁAWOMIR ZDZISŁAW WIATR
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-16
2006-12-20
JOHANN FRUHMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-16
2006-12-20
GUNTHER BUKOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-20
2008-07-25
OTTO HEINECKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-20
2008-07-25
TOM WANDEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-25
2014-05-14
AXEL GIES
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-25
2014-05-14
AXEL KRAUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-25
2014-05-14
2003-06-23
2005-12-22
TARCZYŃSKA, 8/10, WARSZAWA, 01-025, WARSZAWA, POLSKA
2005-12-22
2006-12-20
TARCZYŃSKA, 8, WARSZAWA, 02-025, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie