KRS 0000052034
NIP5261012789
REGON01084639600000
Nazwa"ALATUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALATUS
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 15 mar 2011 15 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ODROWĄŻA, 15, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1520000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #262 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #263 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #3313 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3319 NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5819 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #611 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #612 ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY #613 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7733 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGOARTUR ŁUKASIEWICZ
Wspólnik
2001-10-11
2009-04-30
124 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.000,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW ŁUKASIEWICZ
Wspólnik
2001-10-11
2009-04-30
124 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.000,00 ZŁOTYCH
QUALITY AND RELIABILITY ZASTOSOWANIA WYSOKIEJ TECHNOLOGII - PRZEMYSŁOWA I HANDLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-02-19
2008-05-21
82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.000,00 PLN (OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
BOGUSŁAW MITURA
Wspólnik
2008-05-21
2010-03-12
346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW GNITECKI
Wspólnik
2009-03-12
2009-04-30
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-04-30
2011-03-15
1.520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.520.000 ZŁOTYCH
01033457800000
ELŻBIETA WANDA MITURA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-21
2009-04-30
ELIZA ŁUKASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-05-21
2009-04-30
RENATA ŁUKASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-05-21
2009-04-30
BOGUSŁAW MITURA
Członek Organu Nadzoru
2008-11-27
2009-04-30
DARIUSZ JANUSZ BRZESKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-30
2010-03-12
ANDRZEJ STANISŁAW GERLACH
Członek Organu Nadzoru
2009-04-30
2011-03-15
ALICJA MARTINEK
Członek Organu Nadzoru
2009-04-30
2009-05-29
ADAM TOMASZ GILARSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-21
2008-11-27
TOMASZ SIEDLECKI
Członek Organu Nadzoru
2009-05-29
2010-03-12
PAWEŁ PIWOWAR
Członek Organu Nadzoru
2010-03-12
2011-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARTUR ŁUKASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2011-03-15
JAROSŁAW ŁUKASIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2011-03-15
THEODORE KARAGIANNIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-19
2004-06-15
2001-10-11
2002-09-05
KS.KŁOPOTOWSKIEGO, 5, WARSZAWA, 03-717, WARSZAWA, POLSKA
2002-09-05
2004-10-20
OKRZEI, 35, WARSZAWA, 03-715, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie