KRS 0000263110
NIP6790006619
REGON35017679400000
NazwaABG SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaABG
Data rejestracji 01 wrz 2006 (18 lat temu) 01 wrz 2006
Data usunięcia 16 kwi 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL.JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 37355564,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 37355564,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji37355564
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO #9521 NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #80 EDUKACJAADAM TADEUSZ GÓRAL
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2009-02-02
ANDRZEJ HENRYK MUSIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2010-04-16
DARIUSZ JANUSZ BRZESKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-01
2008-10-30
KAROL KRZYSZTOF CIEŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-01
2008-10-30
ADAM MACIEJ PAWŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-02-02
2010-04-16
BOGUSŁAW MITURA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-16
2008-10-30
JAN MYSZK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-30
2010-04-16
BOGUSŁAW MICHAŁ MACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-01
2006-11-16
GRAŻYNA BRUDNY
Prokurent
2006-09-26
2008-10-30
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAKUB MICHAŁ CEBULA
Prokurent
2006-09-26
2008-10-30
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KAROL KRZYSZTOF CIEŚLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-30
2009-03-13
DARIUSZ JANUSZ BRZESKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-30
2009-02-11
ADAM TADEUSZ GÓRAL
PREZES ZARZĄDU
2009-02-11
2010-04-16
ANDRZEJ JANUSZ JASKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-01
2008-10-30
ANDRZEJ JANUSZ JASKULSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-30
2010-04-16
MAREK ALEKSANDER TIAHNYBOK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-01
2008-10-30
ŁUKASZ JAN MAJER
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-01
2008-10-30
JADWIGA NOWOTNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-15
2008-10-30
JADWIGA NOWOTNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-30
2010-04-16
ARKADIUSZ RYSZARD MALISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-30
2009-01-08
2006-09-01
2008-10-30
DRQ SPÓŁKA AKCYJNA
2006-09-01
2008-10-30
PODWALE, 3, KRAKÓW, 31-118, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie