KRS 0000092747
NIP5252129569
REGON01602167900000
NazwaMINDWORX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMINDWORX POLSKA
Data rejestracji 22 lut 2002 (23 lata temu) 22 lut 2002
Data usunięcia 22 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FOKSAL, 21, WARSZAWA, 00-372, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2850000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (46)
#212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3162 PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #321 WYROBY JUBILERSKIE, BIŻUTERIA I PODOBNE WYROBY #322 PRODUKCJA NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ #323 PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ AKCESORIÓW DO NICH #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #334 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH #366 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #525 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #527 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #714 WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #726 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #801 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #802 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #803 SZKOLNICTWO WYŻSZE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #922 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #924 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #925 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁADOROTA KOTARSKA
Wspólnik
2002-02-22
2002-12-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000 ZŁ
MARCIN PĘSZKO
Wspólnik
2002-02-22
2002-12-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000 ZŁ
PIOTR BOGUSŁAW RYPSON
Wspólnik
2002-02-22
2020-06-22
912 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 456.000,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA MARTA KOBYŁECKA
Wspólnik
2003-08-01
2003-10-22
114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 57000 ZŁOTYCH
JANUSZ JERZY TWORZYŃSKI
Wspólnik
2002-02-22
2020-06-22
1139 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 569.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-08-01
2020-06-22
3.420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.710.000,00 ZŁOTYCH
01266124100000
PIOTR MARIA GOLIŃSKI
Wspólnik
2003-08-01
2003-10-22
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99500 ZŁOTYCH
ADAM MIECZYSŁAW PLUTA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-04
2020-06-22
PIOTR PAWEŁ KOTELNICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-04
2020-06-22
JOANNA PAULINA CZARNOCKA TWORZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-04
2004-10-25
JANUSZ JERZY TWORZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-25
2020-06-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MARCIN PĘSZKO
VICE PREZES ZARZĄDU
2002-02-22
2002-12-16
PIOTR BOGUSŁAW RYPSON
VICE PREZES ZARZĄDU
2002-02-22
2020-06-22
JANUSZ JERZY TWORZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-22
2004-10-25
PIOTR MARIA GOLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-25
2005-04-07
CEZARIUSZ PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-25
2014-06-16
2002-02-22
2003-08-01
DEMBIŃSKIEGO, 7, WARSZAWA, 01-644, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie