KRS 0000091462
NIP8130018497
REGON69027940100000
NazwaSTUDIO KOMPUTEROWE GALKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTUDIO KOMPUTEROWE GALKOM
Data rejestracji 25 lut 2002 (23 lata temu) 25 lut 2002
Data usunięcia 04 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAGAZYNOWA, 1A, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1610526,40 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGOADAM RUSINEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2002-07-23
ADAM GÓRAL
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2003-09-23
RYSZARD ŁĄCZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2005-09-30
ZBIGNIEW POMIANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2003-09-23
GRZEGORZ JACEK REBAJN
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2006-11-14
ZBIGNIEW ANTONI KULIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2009-02-27
MACIEJ ZYGMUNT LASOTA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2005-09-30
PIOTR ANDRZEJ KOBA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2010-01-04
JERZY KOZIARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2003-09-23
MAREK PANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2003-09-23
Wspólnik
2002-02-25
2009-11-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 201.315,80 PLN
69025455900000
Wspólnik
2002-08-22
2003-09-23
5 UDZIAŁÓW - 100.657,90 ZŁ.
69051148200000
COMP RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-02-25
2003-09-23
65 UDZIAŁÓW - 1.308.552,70 ZŁ
690336820
Wspólnik
2008-02-27
2009-01-19
70 UDZIAŁÓW PO 20.131,58 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.409.210,60 ZŁ
00813267500000
Wspólnik
2009-01-19
2010-01-04
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.610.526,40 PLN
35017679400000
DANUTA ELŻBIETA STEC
Prokurent
2003-09-23
2007-05-30
ŁĄCZNA
ZBIGNIEW MICHAŁ CZAJKOWSKI
Prokurent
2004-04-09
2005-09-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CEZARY PIOTR WIERZCHOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2004-04-09
2010-01-04
TOMASZ LEBIODA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2002-07-23
TOMASZ LEBIODA
WICEPREZES
2002-07-23
2003-09-23
PAWEŁ HAŁYS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2002-07-23
ADAM ANTONI RUSINEK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-23
2003-09-23
SZYMON PIOTR KULIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-23
2004-04-09
PAWEŁ HAŁYS
PREZES ZARZĄDU
2003-09-23
2004-04-09
MAGDALENA BRONISŁAWA KACZMAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-09
2010-01-04
2002-02-25
2002-09-04
PRZEMYSŁOWA, 4 A, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
2002-09-04
2007-11-08
AL.ARMII KRAJOWEJ, 80, RZESZÓW, 35-307, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie