KRS 0000369444
NIP9542714433
REGON24177469200000
NazwaBAG IN BOX SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBAG IN BOX SYSTEM
Data rejestracji 04 lis 2010 (14 lat temu) 04 lis 2010
Data usunięcia 11 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 967, JASIENICA, 43-385, JASIENICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email TADEUSZ.WIACEK@EEWT.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKATARZYNA ORSZULAK PIĘTKA
Kurator
2016-03-29
2017-07-27
JOLANTA KREMSER
Kurator
2017-07-27
2018-11-26
JAN WOJCIECH BADURA
Wspólnik
2010-11-04
2012-12-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁ.
ANNA MARIA GAWROŃSKA
Wspólnik
2010-11-04
2012-12-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁ.
EDWARD SIKORA
Wspólnik
2012-12-03
2013-04-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
PIOTR TOMASZ WIĄCEK
Wspólnik
2012-12-03
2013-02-20
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ
DANUTA KRYSTYNA WIĄCEK
Wspólnik
2013-02-20
2019-10-11
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH
GABRIELA ŁABA
Wspólnik
2013-02-20
2019-10-11
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH
ELŻBIETA LASZEWSKA ŁOŚ
Wspólnik
2013-02-20
2019-10-11
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH
MARIUSZ HENRYK SARATOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-11-04
2012-12-03
EDWARD KAZIMIERZ SKRZYCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-04
2012-12-03
MARTA IZABELA GAWROŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-11-04
2012-12-03
LESZEK CZESŁAW SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2012-12-03
2013-02-20
TADEUSZ WIĄCEK
Członek Organu Nadzoru
2012-12-03
2013-02-20
ALEKSANDRA OLIMPIA CECUŁA
Członek Organu Nadzoru
2012-12-03
2013-02-20
SEBASTIAN KAZIMIERZ ŁOŚ
Członek Organu Nadzoru
2012-12-03
2019-07-17
DANUTA KRYSTYNA WIĄCEK
Członek Organu Nadzoru
2013-02-20
2019-10-11
MIROSŁAW STANISŁAW ŁABA
Członek Organu Nadzoru
2013-02-20
2019-10-11
EDWARD SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2013-02-20
2013-04-02
EDWARD SIKORA
Prokurent
2012-12-03
2013-02-20
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ GAJDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-04
2010-11-29
ARTUR MARIUSZ PALECZNY
PREZES ZARZĄDU
2010-11-29
2012-12-03
JAKUB ZBIGNIEW ZĄBER
PREZES ZARZĄDU
2012-12-03
2013-04-02
TADEUSZ WIĄCEK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-02
2015-11-25
2010-11-04
2013-02-20
EEWT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-04
2012-12-03
CEGLANA, 67, KATOWICE, 40-514, KATOWICE, POLSKA
2012-12-03
2013-02-20
LIBURNIA, 8, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
2013-02-20
2013-04-02
WYPOCZYNKOWA, 10, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
TW4020014014242
2023-07-07
2023-11-02
2644.5 PLN
TW4020014014242
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020014014243
2023-07-07
2023-11-02
868.2 PLN
TW4020014014243
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW1020015003950
2023-07-07
2023-11-02
2731.7 PLN
TW1020015003950
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020014014385
2023-07-07
2023-11-02
8001.19 PLN
TW4020014014385
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW1020015003951
2023-07-07
2023-11-02
665.1 PLN
TW1020015003951
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW1020015003952
2023-07-07
2023-11-02
218.4 PLN
TW1020015003952
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020014014241
2023-07-07
2023-11-02
12168.5 PLN
TW4020014014241
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020015001803
2023-07-07
2023-11-02
11943.4 PLN
TW4020015001803
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020015001804
2023-07-07
2023-11-02
2598.6 PLN
TW4020015001804
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020015001805
2023-07-07
2023-11-02
853.1 PLN
TW4020015001805
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie