KRS 0000163105
NIP9542435124
REGON27803460900000
Nazwa"MITEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMITEC
Data rejestracji 29 maj 2003 (21 lat temu) 29 maj 2003
Data usunięcia 23 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WITA STWOSZA, 2, KATOWICE, 40-036, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 546500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542435124
data rejestracji 17 kwi 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMIECZYSŁAW KAZIMIERZ BYWALEC
Wspólnik
2003-05-29
2008-03-27
1093 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 546.500,00 ZŁ
JAN WOJCIECH BADURA
Wspólnik
2006-11-30
2007-10-17
1450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 725.000,00 ZŁ
AGNIESZKA URSZULA KRUPA
Wspólnik
2008-03-27
2009-11-10
1093 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 546500 ZŁ
MIECZYSŁAW KAZIMIERZ BYWALEC
Wspólnik
2009-11-10
2011-12-23
1091 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 545.500,00 ZŁ
MAŁGORZATA GRAŻYNA ZATORSKA
Prokurent
2008-09-19
2011-12-23
PROKURA SAMOISTNA
MIECZYSŁAW KAZIMIERZ BYWALEC
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2011-12-23
AGNIESZKA URSZULA KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2011-12-23
TOMASZ KRZYSZTOF KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2011-12-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA ANNA NOWAK UGLORZ
PREZES ZARZĄDU
2003-05-29
2011-12-23
2003-05-29
2003-10-28
MARIACKA, 17, KATOWICE, 40-014, KATOWICE, POLSKA
GKm 13/21
2022-01-28
2023-03-08
1158178.96 PLN
XIV GNc 339/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie