KRS 0000002743
NIP6572393854
REGON29238353000000
NazwaOCTAVA-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOCTAVA-NET
Data rejestracji 06 mar 2001 (24 lata temu) 06 mar 2001
Data usunięcia 30 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 34, KIELCE, 25-507, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 740000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAIZABELA ANNA KORZENIEWSKA
Wspólnik
2001-03-06
2002-10-10
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁOTYCH.
ANDRZEJ ZBIGNIEW SYKUŁA
Wspólnik
2001-03-06
2002-01-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW MARIUSZ WOŁOSZYN
Wspólnik
2001-03-06
2002-01-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁOTYCH
BARBARA MARIA KORZENIEWSKA
Wspólnik
2002-07-22
2004-11-30
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 204.000,00 ZŁ
DARIUSZ WOJCIECH DUDEK
Wspólnik
2002-07-22
2002-10-10
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁOTYCH.
KAMIL JERZY SUCHAŃSKI
Wspólnik
2002-10-10
2004-11-30
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 196.000,00 ZŁ
Wspólnik
2004-11-30
2006-08-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH.
69069466600000
Wspólnik
2006-08-24
2009-09-30
185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 740 000 ZŁ.
69069466600000
LECH ERYK KAŁANDYK
Wspólnik
2001-03-06
2002-01-28
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1050 ZŁOTYCH
TOMASZ GAJDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-21
2009-09-30
PIOTR TOMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-21
2009-09-30
JACEK BARGIEL
Członek Organu Nadzoru
2007-08-21
2009-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE: A/PREZESOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM B/W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT MARIUSZ ŚWIĄTEK
PREZES
2004-11-30
2009-09-30
GRZEGORZ KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-30
2009-09-30
ROMAN ZDZISŁAW KOZIEŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-20
2008-12-17
IZABELA ANNA KORZENIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
2001-03-06
2003-07-14
SEBASTIAN ARTUR KORZENIEWSKI
PREZES
2003-07-14
2004-11-30
SEBASTIAN ARTUR KORZENIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-30
2004-12-22
2001-03-06
2002-08-22
"OCTAVA-NET"
2001-03-06
2002-10-10
WARSZAWSKA, 34A, KIELCE, 25-312, KIELCE, POLSKA
2002-10-10
2004-11-30
WESOŁA, 51, KIELCE, 25-366, KIELCE, POLSKA
2004-11-30
2006-10-27
WARSZAWSKA, 155, KIELCE, 25-547, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie