KRS 0000119853
NIP8792088752
REGON87113024800000
NazwaINTELINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTELINK
Data rejestracji 25 cze 2002 (22 lata temu) 25 cze 2002
Data usunięcia 30 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLISTA, 25, KATOWICE, 40-486, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 811000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHANDRZEJ PIECHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-17
2011-11-30
ANDRZEJ SOBOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-20
2006-11-15
MACIEJ JERZY CZEKAJ
Członek Organu Nadzoru
2006-11-15
2010-05-17
TOMASZ GAJDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-15
2010-05-17
JACEK BARGIEL
Członek Organu Nadzoru
2006-11-15
2010-05-17
KAROLINA KOCEMBA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-17
2011-11-30
ANDRZEJ WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-17
2011-11-30
JAROSŁAW PASZKE
Członek Organu Nadzoru
2005-04-20
2006-11-15
ANDRZEJ HERCKA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-20
2006-11-15
EWELINA INGA FIEDOROWICZ
Wspólnik
2002-06-25
2006-11-15
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000 ZŁOTYCH
BEATA PASZKE SOBOLEWSKA
Wspólnik
2002-06-25
2006-11-15
360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180000,-ZŁ
Wspólnik
2011-05-30
2011-11-30
1622 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 811.000,00 ZŁ
67194666000000
JAROSŁAW PASZKE
Wspólnik
2002-06-25
2006-11-15
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR PAWEŁ FIEDOROWICZ
Wspólnik
2002-06-25
2005-04-20
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-11-15
2011-05-30
1.622 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 811.000 ZŁ.
69069466600000
LESZEK KUŁAK
Prokurent
2010-10-07
2011-11-30
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SŁAWOMIR PAWEŁ FIEDOROWICZ
Prokurent
2002-06-25
2002-10-04
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW PASZKE
PREZES ZARZĄDU
2002-06-25
2002-10-04
BEATA PASZKE SOBOLEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-25
2002-10-04
BEATA PASZKE SOBOLEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-04
2009-02-17
SŁAWOMIR PAWEŁ FIEDOROWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-04
2003-10-30
EWELINA INGA FIEDOROWICZ
WICEPREZES
2003-10-30
2006-11-15
PIOTR TOMCZAK
VICE-PREZES ZARZĄDU
2006-11-15
2010-05-17
ADAM KOŁODZIEJ
PREZES ZARZĄDU
2009-02-17
2010-05-17
MAREK STANISŁAW POŁUDNIKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-05-17
2011-11-30
GRZEGORZ MROCZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-17
2010-10-07
2002-06-25
2003-10-30
JAMONTTA, 2, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2003-10-30
2009-03-20
SZOSA LUBICKA, 168 B, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie