KRS 0000207916
NIP7952312696
REGON65154780000000
Nazwa"MEDIACON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDIACON
Data rejestracji 24 maj 2004 (20 lat temu) 24 maj 2004
Data usunięcia 09 lip 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROGOZIŃSKIEGO, 2, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEMARIA NIEMIEC
Wspólnik
2004-05-24
2006-02-10
19 UDZIAŁÓW PO 5.000,00 ZŁ KAŻDY, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000,00 ZŁ
DARIUSZ HAWRYLCZUK
Wspólnik
2004-05-24
2004-06-02
8 UDZIAŁÓW PO 5.000,00 ZŁ KAŻDY, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00
MARIUSZ PASIECZNIK
Wspólnik
2004-05-24
2006-02-10
20 UDZIAŁÓW PO 5.000,00 ZŁ KAŻDY, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
RENATA HAWRYLUK TWORZYDŁO
Wspólnik
2004-05-24
2007-05-17
30 UDZIAŁÓW PO 5.000,00 ZŁ KAŻDY, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00
IRENEUSZ MAJKA
Wspólnik
2004-05-24
2007-05-17
23 UDZIAŁY PO 5.000,00 ZŁ TJ. ŁĄCZNIE 115.000,00
DARIUSZ HAWRYLUK
Wspólnik
2004-06-02
2007-10-30
40 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁ
Wspólnik
2007-05-17
2009-07-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
69069466600000
IRENEUSZ MAJKA
Prokurent
2006-02-10
2007-05-17
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY GOŁUCH
Prokurent
2007-10-22
2008-03-14
SAMOISTNA
TOMASZ GAJDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-17
2009-07-09
JACEK BARGIEL
Członek Organu Nadzoru
2007-05-17
2009-07-09
MACIEJ JERZY CZEKAJ
Członek Organu Nadzoru
2007-05-17
2009-07-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT MARIUSZ ŚWIĄTEK
PREZES ZARZĄDU
2008-03-14
2009-07-09
JERZY GOŁUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-14
2009-07-09
DARIUSZ HAWRYLUK
PREZES ZARZĄDU
2006-02-10
2008-03-14
ROBERT MARIUSZ ŚWIĄTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-17
2008-03-14
IRENEUSZ MAJKA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-24
2006-02-10
JADWIGA PASIECZNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-24
2004-09-30
DARIUSZ HAWRYLUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-24
2006-02-10
2004-05-24
2009-07-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-24
2009-07-09
"MEDIACON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-24
2009-07-09
ROGOZIŃSKIEGO, 2, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
2004-05-24
2009-07-09
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
2004-05-24
2009-07-09
5242Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
2004-05-24
2009-07-09
6024A - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
2004-05-24
2009-07-09
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2004-05-24
2009-07-09
6420C - TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA
2004-05-24
2009-07-09
6420B - TELEFONIA RUCHOMA
2004-05-24
2009-07-09
6420D - RADIOKOMUNIKACJA
2004-05-24
2009-07-09
6420G - POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie