KRS 0000084823
REGON01656485900000
Nazwa"NEOTEL COMMUNICATIONS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNEOTEL COMMUNICATIONS POLSKA
Data rejestracji 24 sty 2002 (23 lata temu) 24 sty 2002
Data usunięcia 21 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC CZERWCA 1976 ROKU, 4, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #55 HOTELE I RESTAURACJE #6521Z LEASING FINANSOWY #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGODOROTA KATARZYNA UCIECHOWSKA
Prokurent
2007-11-28
2008-04-28
PROKURA ŁĄCZNA
MARCIN JAROSŁAW DANIŁ
Prokurent
2007-11-28
2008-04-28
PROKURA ŁĄCZNA
Wspólnik
2002-01-24
2003-03-03
40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁOTYCH KAŻDY
01099184000000
TADEUSZ ROSTKOWSKI
Wspólnik
2003-03-03
2005-03-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
JAKUB ŁUKASZ BAŃKOWSKI
Wspólnik
2003-07-30
2007-10-04
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁOTYCH
MACIEJ PAWEŁ UCIECHOWSKI
Wspólnik
2003-07-30
2007-10-04
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁOTYCH
OPLEMANTA HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2007-10-04
2008-05-15
270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270 000 ZŁOTYCH
ZEFRALA HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2007-10-04
2008-05-15
270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270 000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-05-15
2009-10-14
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000 ZŁOTYCH
01152584300000
Wspólnik
2009-10-14
2011-02-21
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁ
67194666000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK ARTUR IMPERT
PREZES ZARZĄDU
2008-04-28
2009-06-03
WOJCIECH ARTUR CHRZANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-28
2008-11-20
LESZEK WOJCIECH KUŁAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-13
2011-02-21
ANTHONY DORAN
PREZES ZARZĄDU
2002-01-24
2002-10-10
1962-08-28
TADEUSZ ROSTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-03
2003-07-30
MACIEJ PAWEŁ UCIECHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-30
2008-04-28
ŁUKASZ TATARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-10-10
2003-03-03
MAREK STANISŁAW POŁUDNIKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-06-03
2011-02-21
JAKUB ŁUKASZ BAŃKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-30
2008-04-28
2002-01-24
2003-03-03
ARTFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-24
2003-03-03
DWORKOWA, 3, WARSZAWA, 00-784, WARSZAWA, POLSKA
2003-03-03
2005-03-25
CHOCIMSKA, 28, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
2005-03-25
2009-09-14
MIGDAŁOWA, 4, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie