KRS 0000291387
NIP1231127020
REGON14114604200000
NazwaVEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaVEDIA
Data rejestracji 24 paź 2007 (17 lat temu) 24 paź 2007
Data usunięcia 10 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3401674,10 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3401674,10 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji34016741
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHRAFAŁ REMBISZEWSKI
Prokurent
2009-08-24
2011-08-08
PROKURA SAMOISTNA
DOROTA KUC
Prokurent
2011-08-08
2015-05-28
PROKURA SAMOISTNA
ARTUR GRZYMKOWSKI
Prokurent
2015-05-28
2020-12-10
PROKURA SAMOISTNA
JOLANTA MONIKA KWIATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-24
2015-05-28
RYSZARD WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-24
2020-12-10
WOJCIECH LESZEK FALKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-24
2008-08-29
EWA RABICZKO
Członek Organu Nadzoru
2007-10-24
2009-08-24
MAGDALENA MARIA NEHREBECKA FALKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-24
2009-08-24
SERGIUSZ MARCIN GÓRALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2011-09-19
KAROL DARIUSZ KUCH
Członek Organu Nadzoru
2011-03-08
2012-10-01
ELŻBIETA WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-19
2013-10-07
JAROSŁAW ŚWIDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-01
2020-12-10
IRENEUSZ RYMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-30
2015-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MIROSŁAW WŁODARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-24
2020-12-10
PIOTR MAREK NEHREBECKI FALKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-24
2009-08-24
DARIUSZ KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-24
2015-05-28
MACIEJ PODBIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-28
2020-12-10
2007-10-24
2010-10-05
PUŁAWSKA, 38, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2010-10-05
2011-03-04
ŁOWCZA, 11 b, WARSZAWA, 02-955, WARSZAWA, POLSKA
2011-03-04
2015-05-28
ZDROJOWA, 19, WARSZAWA, 02-927, WARSZAWA, POLSKA
Km 695/20
2021-12-28
2022-12-30
92260.69 PLN
VI Nc-e 733485/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Bartosz Kiszka Kancelaria Komornicza nr X w Łomiankach
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie