KRS 0000160310
NIP5252301927
REGON01523306600000
Nazwa"WARSZAWSKIE CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWARSZAWSKIE CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO
Data rejestracji 23 cze 2003 (21 lat temu) 23 cze 2003
Data usunięcia 28 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWY ŚWIAT, 35, WARSZAWA, 00-029, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 203500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252301927
data rejestracji 08 lip 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sie 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIEZOFIA KŁOS
reprezentant
ZOFIA KŁOS
Beneficjent
ZOFIA KŁOS
Wspólnik
2006-10-24
2021-12-28
4.070 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 203.500,00 ZŁ.
KAROL DARIUSZ KUCH
Wspólnik
2003-06-23
2006-04-07
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000 ZŁOTYCH
PIOTR TOMASZ BRUDNICKI
Wspólnik
2006-04-07
2006-10-24
3990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 199500 ZŁOTYCH
ZOFIA KŁOS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NIE WYŁĄCZA TO STOSOWANIA PRZEPISÓW O PROKURZE
RAFAŁ ARKADIUSZ BERLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-23
2005-01-25
KAROL DARIUSZ KUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-23
2006-11-08
ZOFIA KŁOS
PREZES ZARZĄDU
2005-01-25
2021-12-28
2003-06-23
2006-07-01
K V K INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-23
2006-04-07
DOBRA, 4, WARSZAWA, 00-388, WARSZAWA, POLSKA
2006-04-07
2010-07-14
STROŃSKA, 3, WARSZAWA, 01-461, WARSZAWA, POLSKA
2010-07-14
2020-06-16
GÓRNOŚLĄSKA, 4A, WARSZAWA, 00-444, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie