KRS 0000182481
REGON01561439000000
NazwaASKK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaASKK INWESTYCJE
Data rejestracji 08 gru 2003 (21 lat temu) 08 gru 2003
Data usunięcia 29 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMAKAROL DARIUSZ KUCH
Wspólnik
2003-12-08
2004-09-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ SPRINGER
Wspólnik
2003-12-08
2004-09-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-09-14
2006-04-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
01544847600000
Wspólnik
2004-09-14
2006-12-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
01518716500000
Wspólnik
2006-12-21
2008-10-29
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34500 ZŁOTYCH
14028035300000
ANNA KATARZYNA BURDA
Prokurent
2006-05-29
2006-12-21
SAMOISTNA
KATARZYNA SYLWIA TACZANOWSKA WILEŃSKA
Likwidator
2006-12-21
2007-03-07
KAROL DARIUSZ KUCH
Likwidator
2007-03-07
2008-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ICH WSPÓŁDZIAŁANIE
JANUSZ LONARD LAZAROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-12-08
2004-04-08
HENRYK ANTONI OGRYCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-08
2004-09-14
HENRYK ANTONI OGRYCZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-14
2006-04-10
PAWEŁ URSYN POKOJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-10
2006-12-21
PIOTR MICHAŁ WDOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-10
2006-12-21
KAROL DARIUSZ KUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-08
2006-04-10
2003-12-08
2006-12-21
ASKK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-08
2004-09-14
WOLSKA, 45 A, WARSZAWA, 01-201, WARSZAWA, POLSKA
2004-09-14
2006-12-21
ŻURAWIA, 22, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie