KRS 0000274902
NIP5862258868
REGON22038020000000
NazwaGDYNIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGDYNIA INVEST
Data rejestracji 21 lut 2007 (18 lat temu) 21 lut 2007
Data usunięcia 15 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAZBIGNIEW STANISŁAW SZYCHOWSKI
Likwidator
2010-06-15
2010-08-24
HENRYK ANTONI OGRYCZAK
Wspólnik
2007-02-21
2010-08-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN
ANDRZEJ MICHAŁ BARANOWSKI
Wspólnik
2010-08-24
2015-04-10
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA HELENA GÓRECKA
Wspólnik
2010-08-24
2015-04-10
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
MARTA JANINA STUDZIŃSKA
Wspólnik
2010-08-24
2015-04-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MONIKA MARTA ZBYCHORSKA
Wspólnik
2015-04-10
2015-08-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JAKUB MARIA STENCEL
Wspólnik
2015-08-31
2016-01-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
LUCYNA BARBARA STENCEL
Wspólnik
2016-01-22
2016-05-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF STENCEL
Wspólnik
2016-01-22
2016-05-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
NATALLIA KARALIOVA
Wspólnik
2016-05-20
2021-11-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT LUB ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW.
TOMASZ GRZEGORZ STRZELKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-08-31
2016-05-20
NATALLIA KARALIOVA
PREZES ZARZĄDU
2016-05-20
2021-11-15
HENRYK ANTONI OGRYCZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-02-21
2010-06-15
ANDRZEJ MICHAŁ BARANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-24
2015-04-10
MONIKA MARTA ZBYCHORSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-10
2015-08-31
2007-02-21
2010-06-15
GDYNIASHIPINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-15
2010-08-24
GDYNIASHIPINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2007-02-21
2010-08-24
KRÓLA JANA III, 13, GDYNIA, 81-523, GDYNIA, POLSKA
2010-08-24
2016-05-20
WITOMIŃSKA, 2, GDYNIA, 81-311, GDYNIA, POLSKA
2016-05-20
2019-01-15
PL. KASZUBSKI, 8, GDYNIA, 81-350, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie