KRS 0000287527
NIP7773027163
REGON30072072000000
NazwaART-VECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaART-VECTOR
Data rejestracji 31 sie 2007 (17 lat temu) 31 sie 2007
Data usunięcia 25 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOWINIEC, 1, SOWINIEC, 62-050, MOSINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7773027163
data rejestracji 11 gru 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7010 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6611 ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHRYSZARD OSZMIAN
Beneficjent
JOANNA OSZMIAN
reprezentant
ANDRZEJ SPRINGER
Wspólnik
2007-08-31
2007-11-29
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45 000 ZŁOTYCH
ANNA PIETRASZAK
Wspólnik
2007-08-31
2007-11-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH
MARIUSZ ŚWITALSKI
Wspólnik
2007-11-29
2020-11-30
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
RYSZARD OSZMIAN
Wspólnik
2020-11-30
2022-07-25
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
LESZEK JURGA
Prokurent
2011-10-26
2017-06-28
SAMOISTNA
HENRYK JASKUŁA
Prokurent
2014-06-13
2016-01-25
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ RAULINAJTYS
Prokurent
2008-02-05
2008-03-05
SAMOISTNA
TADEUSZ MICHAŁ MROZEK
Prokurent
2008-03-05
2008-04-02
SAMODZIELNA
MIROSŁAW RYBCZONEK
Prokurent
2010-06-01
2011-10-26
SAMOISTNA
RYSZARD OSZMIAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WYŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ SPRINGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-31
2007-11-29
TOMASZ JURGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-29
2008-02-05
ADAM STANISŁAW IŻYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-29
2010-06-01
JERZY RYSZARD MAJCHRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-05
2012-02-28
KRYSTIAN CZARNOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-05
2010-06-01
KRYSTIAN CZARNOTA
PREZES ZARZĄDU
2010-06-01
2017-09-05
MICHAŁ JERZY HADKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-28
2015-06-09
HENRYK JASKUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-25
2017-06-28
HENRYK JASKUŁA
PREZES ZARZĄDU
2018-01-09
2020-11-30
JOANNA OSZMIAN
PREZES ZARZĄDU
2020-11-30
2022-07-25
2007-08-31
2007-11-29
BOVARY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-29
2011-01-07
SOWINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-07
2021-01-08
ŚWITALSKI & SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-08-31
2007-11-29
KOSZYKOWA, 59, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
Km 73/22
2022-05-31
2023-05-09
26810.64 PLN
XXV C 1808/17,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Adam Grzelaczyk Kancelaria Komornicza nr VI w Poznaniu
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie