KRS 0000234353
REGON30007226600000
NazwaMCJ INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMCJ INC.
Data rejestracji 18 maj 2005 (19 lat temu) 18 maj 2005
Data usunięcia 30 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 951950,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (42)
#2661Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH #2662Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2664Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2665Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO- CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #4524 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543 WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN #4544 MALOWANIE I SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCHPAWEŁ ŁUKASZ KUCH
Wspólnik
2005-05-18
2006-04-14
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.950,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA JOANNA KONARSKA
Wspólnik
2006-11-07
2009-05-19
1 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.000,00 ZŁ
TOMASZ BENEDYKT FRANKIEWICZ
Wspólnik
2006-11-07
2008-01-02
360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 18 000 ZŁ
SUPERKONSTELACJA LIMITED
Wspólnik
2009-05-19
2012-09-03
7.620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 381.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-06-14
2012-11-30
6502 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 325.100,00 ZŁOTYCH
30007226600000
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Wspólnik
2012-09-03
2012-11-30
3810 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.500,00 ZŁOTYCH
AGNIESZKA ANNA GOJNY ZIENTARA
Wspólnik
2012-09-03
2012-11-30
3810 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR MICHAŁ WDOWIAK
Wspólnik
2006-04-14
2006-08-30
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
MACIEJ WANDZEL
Wspólnik
2006-08-30
2006-11-07
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH
SUBLA LIMITED
Wspólnik
2006-11-07
2009-09-16
1.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.500 ZŁOTYCH
ANNA KATARZYNA BURDA
Prokurent
2006-05-29
2012-11-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT
PAWEŁ ŁUKASZ KUCH
PREZES ZARZĄDU
2005-05-18
2006-04-14
PIOTR MICHAŁ WDOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-14
2006-08-30
MARCIN PIOTR ZIENTARA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-30
2012-11-30
AGNIESZKA KRÓLICA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-07
2007-04-02
DOMINIK KOPERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-02
2009-07-06
2005-05-18
2006-05-29
MORAWSKIEGO, 1, POZNAŃ, 60-239, POZNAŃ, POLSKA
2006-05-29
2006-11-07
MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
2006-11-07
2008-01-02
AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2008-01-02
2011-06-20
MOKOTOWSKA, 15A, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie