KRS 0000504024
NIP7010412736
REGON14709702000000
NazwaMANA SOLID INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMANA SOLID INVEST
Data rejestracji 02 kwi 2014 (10 lat temu) 02 kwi 2014
Data usunięcia 26 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIĘKNA, 15, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010412736
data rejestracji 16 kwi 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWOJCIECH PAWLAK
Beneficjent
PIOTR CYMANOW
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
Wspólnik
2014-04-02
2024-06-26
5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ
14660057000000
PAWEŁ MALINOWSKI
Wspólnik
2014-04-02
2015-09-10
970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 970.000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ JÓZEF CHRZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-04-02
2016-05-23
MAŁGORZATA KATARZYNA NIEDŹWIEDZKA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-02
2016-05-23
WOJCIECH ANDRZEJ KAMIENIECKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-23
2019-11-29
TOMASZ IGOR CHABIOR
Członek Organu Nadzoru
2018-02-09
2020-09-18
WALDEMAR SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2018-10-08
2019-11-29
EWA BARTOSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-11-29
2022-04-01
MARZENA ŚWITALSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-11-29
2023-04-12
ANNA JOLANTA SZAJKOWSKA SZYNKARUK
Członek Organu Nadzoru
2020-09-18
2023-04-12
MAREK LASZUK
Członek Organu Nadzoru
2022-05-18
2024-06-26
MONIKA ILONA PODLEŚNA
Członek Organu Nadzoru
2023-08-28
2024-06-26
WOJCIECH PAWLAK
Beneficjent
PEŁNI OBOWIĄZKI DYREKTORA W PODMIOCIE, KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW MANA SOLID INVEST SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR JERZY STAROŃ
PREZES ZARZĄDU
2014-04-02
2016-05-23
PIOTR STANISŁAW SKWARA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-02
2015-07-09
PAWEŁ MALINOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-09
2016-05-23
ZOFIA KŁOS
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-23
2019-11-29
MARCIN PIOTR OSIECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-23
2019-11-29
ROBERT BARANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-11-29
2022-04-01
IGOR BARTOSZ GRANOSIK
PREZES ZARZĄDU
2019-11-29
2022-04-01
PIOTR CYMANOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-01
2022-05-18
PIOTR CYMANOW
PREZES ZARZĄDU
2022-05-18
2024-06-26
MAREK LASZUK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU OD 22.03.2022 R. DO 30.04.2022 R.
2022-05-18
2023-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie