KRS 0000383776
NIP1132831968
REGON14290573900000
NazwaNETIA BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNETIA BRAND MANAGEMENT
Data rejestracji 15 kwi 2011 (13 lat temu) 15 kwi 2011
Data usunięcia 02 mar 2016 02 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TAŚMOWA, 7 A, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 311049000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2011-04-15
2011-12-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
14290116700000
Wspólnik
2011-04-15
2011-12-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
14290633100000
Wspólnik
2011-12-08
2016-03-02
6.220.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 311.049.000,00 ZŁOTYCH
01156637400000
JOANNA WCISŁO
Prokurent
2015-08-14
2016-03-02
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ DOLNY
PREZES ZARZĄDU
2011-12-08
2014-11-07
MAGDALENA MIARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-08
2014-11-07
PAWEŁ MICHAŁ TOCHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-08
2015-03-10
MACIEJ GRZESIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-15
2011-12-08
MARCIN PIOTR OSIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-07
2015-06-17
TOMASZ IGOR CHABIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-10
2016-03-02
2011-04-15
2011-12-08
DIECISIETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-15
2011-12-08
PANIEŃSKA, 1A, WARSZAWA, 03-704, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie